"^Společenství vlastníků jednotek domu čp. 328"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Společenství vlastníků jednotek domu čp. 328"^ (71192671) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Smetanova 328, 34522 Poběžovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 4. 2004 "^Společenství vlastníků jednotek domu čp. 328"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Společenství vlastníků jednotek domu čp. 328"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Společenství vlastníků jednotek domu čp. 328"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3151 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71192671 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek domu čp. 328" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.4.2004 |
Zapsána dne: | 29.4.2004 | |
Den vzniku společenství: 1.10.2002 | 29.4.2004 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 29.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Smetanova 328, Poběžovice 34522, Česká republika | 29.4.2004 |
---|
člen výboru | Marie Uškrtová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2017 |
Adresa | Smetanova 328, 34522 Poběžovice |
člen výboru | Anna Strasserová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2017 |
Adresa | Spojenecké náměstí 126, 34522 Poběžovice |
předseda výboru | Radek Kocián |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2017 |
Adresa | Smetanova 328, 34522 Poběžovice |
člen výboru | Jiří Ticháček |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2004 do 16.9.2017 |
Adresa | Drahotínská 79, Poběžovice |
místopředseda výboru | Josef Volf |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2004 do 16.9.2017 |
Adresa | Hostouňská 347, Poběžovice |
předseda výboru | Marie Uškrtová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2004 do 16.9.2017 |
Adresa | Smetanova 328, Poběžovice |
Předseda výboru | Mgr. Hynek Říha |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2004 do 2.11.2004 |
Adresa | Smetanova 328, Poběžovice |
Místopředseda výboru | Marie Uškrtová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2004 do 2.11.2004 |
Adresa | Smetanove 328, Poběžovice |
Člen výboru | Jiří Hronec |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2004 do 2.11.2004 |
Adresa | Smetanova 328, Poběžovice |
IČO: | 71192671 |
---|---|
Firma: | "^Společenství vlastníků jednotek domu čp. 328"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Domažlice |
Základní územní jednotka: | Poběžovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 7. 2002 |
Sídlo: | Smetanova 328, Poběžovice 34522 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |