"^Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 313"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 313"^ (25477684) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 2004 "^Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 313"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 313"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 313"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 22. 1. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2056 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25477684 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 313" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.1.2004 |
Zapsána dne: | 22.1.2004 | |
Společenství vzniklo dne 31.10.2001. | 22.1.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přímá ul. č.p. 313, Děčín XXXII , Česká republika | 22.1.2004 |
---|
Člen výboru | Radana Klicperová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2018 |
Adresa | Pražská 395, 40711 Děčín |
Místopředseda výboru | Jana Mindulková |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2018 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín |
Člen výboru | Ivana Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2018 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín |
Předseda výboru | Robert Černý |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2018 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín |
Předseda | Robert Černý |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2014 do 15.12.2018 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín |
Místopředseda | Jana Mindulková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2014 do 15.12.2018 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín |
Člen | Ivana Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2014 do 15.12.2018 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín |
Člen | Radana Klicperová |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2018 do 15.12.2018 |
Adresa | Pražská 395, 40711 Děčín |
Člen | Radana Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2017 do 19.5.2018 |
Adresa | Pražská 395, 40711 Děčín |
Člen | Radana Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2017 do 19.5.2018 |
Adresa | Pražská 395, 40711 Děčín |
Člen | Radana Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2014 do 2.12.2017 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín |
Místopředseda výboru | Jiří Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2012 do 20.1.2014 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Předseda výboru | Robert Černý |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2012 do 20.1.2014 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen výboru | Radana Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2012 do 20.1.2014 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen výboru | Ivana Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2012 do 20.1.2014 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen výboru | Jana Mindulková |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2012 do 20.1.2014 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen | Pavel Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2010 do 25.2.2012 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Předseda | Robert Černý |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2010 do 25.2.2012 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen | Radana Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2010 do 25.2.2012 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Místopředseda | Jiří Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2010 do 25.2.2012 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen | Ivana Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2010 do 25.2.2012 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Místopředseda výboru | Oldřich Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 9.3.2010 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen výboru | Robert Černý |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 9.3.2010 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen výboru | Pavel Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 9.3.2010 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Předseda výboru | Jiří Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 9.3.2010 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen výboru | Radana Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 9.3.2010 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Místopředseda | Oldřich Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2006 do 14.12.2007 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Předseda | Jiří Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2006 do 14.12.2007 |
Adresa | Přímá 313, 40711 Děčín XXXII |
Člen | Jindřich Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2006 do 14.12.2007 |
Adresa | Přímá 313, Děčín XXXII |
Člen | Robert Černý |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2006 do 14.12.2007 |
Adresa | Přímá 313, Děčín XXXII |
Člen | Radana Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2006 do 14.12.2007 |
Adresa | Přímá 313, Děčín XXXII |
Předseda | Jiří Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2004 do 3.2.2006 |
Adresa | Přímá 313, Děčín XXXII |
Člen | Jindřich Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2004 do 3.2.2006 |
Adresa | Přímá 313, Děčín 32 |
Místopředseda | Oldřich Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2004 do 3.2.2006 |
Adresa | Přímá 313, Děčín 32 |
Člen | David Machačka |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2004 do 3.2.2006 |
Adresa | Okružní 71, Děčín 33 |
Člen | Pavlína Kašinská |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2004 do 3.2.2006 |
Adresa | Přímá 313, Děčín XXXII |
IČO: | 25477684 |
---|---|
Firma: | "^Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 313"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 1. 2004 |
Sídlo: | , Děčín |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |