"^Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 888-889, Nýřany"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 888-889, Nýřany"^ (71158201) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dlouhá 888, 33023 Nýřany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2003 "^Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 888-889, Nýřany"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 888-889, Nýřany"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 888-889, Nýřany"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 26. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3053 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71158201 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 888-889, Nýřany" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.7.2003 |
Zapsána dne: | 26.7.2003 | |
Orgány společenství: | 4.11.2011 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 4.11.2011 | |
výbor společenství | 4.11.2011 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 26.7.2003 - 4.11.2011 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 26.7.2003 - 4.11.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dlouhá 888, Nýřany 33023, Česká republika | 20.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dlouhá 889, Nýřany 33023, Česká republika | 26.7.2003 - 4.11.2011 |
předseda | Milena Honzíková |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | Dlouhá 888, 33023 Nýřany |
člen | Alena Šlajchová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | Dlouhá 888, 33023 Nýřany |
člen | Jaroslav Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | Dlouhá 889, 33023 Nýřany |
místopředseda výboru | Alena Šlajchová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 28.7.2020 |
Adresa | Dlouhá 888, 33023 Nýřany |
člen výboru | Jaroslav Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 28.7.2020 |
Adresa | Dlouhá 889, 33023 Nýřany |
předseda výboru | Milena Honzíková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 28.7.2020 |
Adresa | Dlouhá 888, 33023 Nýřany |
člen výboru | Jaroslav Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2011 do 20.2.2016 |
Adresa | Dlouhá 889, 33023 Nýřany |
místopředseda výboru | Martin Hrách |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2011 do 20.2.2016 |
Adresa | Dlouhá 888, 33023 Nýřany |
předseda výboru | Milena Honzíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2011 do 20.2.2016 |
Adresa | Dlouhá 888, 33023 Nýřany |
předseda výboru | Milena Honzíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2003 do 4.11.2011 |
Adresa | Dlouhá 888, 33023 Nýřany |
místopředseda výboru | Květuše Brabcová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2003 do 4.11.2011 |
Adresa | Dlouhá 888, 33023 Nýřany |
člen výboru | Jaroslav Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2003 do 4.11.2011 |
Adresa | Dlouhá 889, 33023 Nýřany |
IČO: | 71158201 |
---|---|
Firma: | "^Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 888-889, Nýřany"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Nýřany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Dlouhá 888, Nýřany 33023 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |