"^Společenství vlastníků jednotek č.p. 878,879,880/II Jindřichův Hradec"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Společenství vlastníků jednotek č.p. 878,879,880/II Jindřichův Hradec"^ (26059827) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pravdova 878, 37701 Jindřichův Hradec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2003 "^Společenství vlastníků jednotek č.p. 878,879,880/II Jindřichův Hradec"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Společenství vlastníků jednotek č.p. 878,879,880/II Jindřichův Hradec"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Společenství vlastníků jednotek č.p. 878,879,880/II Jindřichův Hradec"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 4. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1277 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26059827 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek č.p. 878,879,880/II Jindřichův Hradec" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.4.2003 |
Zapsána dne: | 4.4.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pravdova 878, Jindřichův Hradec 37701, Česká republika | 14.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Pravdova 878, Jindřichův Hradec II 37701, Česká republika | 4.4.2003 - 14.10.2019 |
předseda výboru | MUDr. David Kinšt |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2020 |
Adresa | Pravdova 880, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Václav Šebesta |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2020 |
Adresa | Pravdova 878, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Zdeněk Sobolík |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2020 |
Adresa | Pravdova 879, 37701 Jindřichův Hradec |
Předseda výboru | MUDr. David Kinšt |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2015 do 6.3.2020 |
Adresa | Pravdova 880, 37701 Jindřichův Hradec |
Místopředseda výboru | Václav Šebesta |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2015 do 6.3.2020 |
Adresa | Pravdova 878, 37701 Jindřichův Hradec |
Člen výboru | Zdeněk Sobolík |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2015 do 6.3.2020 |
Adresa | Pravdova 879, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Dalibor Hanzal |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 4.6.2015 |
Adresa | Pravdova 880/II, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Karel Kropík |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 4.6.2015 |
Adresa | Pravdova 879/II, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Milan Zíka |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 4.6.2015 |
Adresa | Pravdova 880/II, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Jan Kopelent |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 4.6.2015 |
Adresa | Pravdova 878/II, 37701 Jindřichův Hradec |
IČO: | 26059827 |
---|---|
Firma: | "^Společenství vlastníků jednotek č.p. 878,879,880/II Jindřichův Hradec"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Jindřichův Hradec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 4. 2003 |
Sídlo: | Pravdova 878, Jindřichův Hradec 37701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |