"^Společenství vlastníků"^ bytových jednotek Rybova 23, Kralupy nad Vltavou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Společenství vlastníků"^ bytových jednotek Rybova 23, Kralupy nad Vltavou (24851906) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rybova 23, 27801 Kralupy nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 2012 "^Společenství vlastníků"^ bytových jednotek Rybova 23, Kralupy nad Vltavou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Společenství vlastníků"^ bytových jednotek Rybova 23, Kralupy nad Vltavou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Společenství vlastníků"^ bytových jednotek Rybova 23, Kralupy nad Vltavou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 11. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14122 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24851906 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků" bytových jednotek Rybova 23, Kralupy nad Vltavou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.11.2012 |
Zapsána dne: | 24.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybova 23, Kralupy nad Vltavou 27801, Česká republika | 27.11.2015 |
---|
člen | Ing. Eva Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 |
Adresa | Na Hroudách 1 222, 28802 Nymburk |
místopředseda | Ing. Jan Heřmánek |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | Rybova 23, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předseda | Aleš Jíša |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2020 |
Adresa | U Křížku 569, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předseda | Aleš Jíša |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 31.1.2020 |
Adresa | Šafaříkova 742/22, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen | Ing. Eva Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 8.2.2017 |
Adresa | Dr. E. Beneše 608, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen | Ing. Eva Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 8.2.2017 |
Adresa | Dr. E. Beneše 608, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předseda | Aleš Jíša |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 26.2.2016 |
Adresa | Rybova 23, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen | Ing. Eva Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2012 do 27.11.2015 |
Adresa | Dr. E. Beneše 608, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předseda | Aleš Jíša |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2012 do 27.11.2015 |
Adresa | Rybova 23, 27801 Kralupy nad Vltavou |
místopředseda | Ing. Jan Heřmánek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2012 do 27.11.2015 |
Adresa | Rybova 23, 27801 Kralupy nad Vltavou |
IČO: | 24851906 |
---|---|
Firma: | "^Společenství vlastníků"^ bytových jednotek Rybova 23, Kralupy nad Vltavou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Kralupy nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 11. 2012 |
Sídlo: | Rybova 23, Kralupy nad Vltavou 27801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |