"^Společenství pro dům Bulharská 935/4, Karlovy Vary"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Společenství pro dům Bulharská 935/4, Karlovy Vary"^ (71252151) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bulharská 935/4, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 2005 "^Společenství pro dům Bulharská 935/4, Karlovy Vary"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Společenství pro dům Bulharská 935/4, Karlovy Vary"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Společenství pro dům Bulharská 935/4, Karlovy Vary"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 23. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4070 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71252151 | |
Jméno: | "Společenství pro dům Bulharská 935/4, Karlovy Vary" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.6.2005 |
Zapsána dne: | 23.6.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 23.6.2005 - 27.6.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bulharská 935/4, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 27.6.2020 |
---|
Předseda výboru | Viktor Zolotarov |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2020 |
Adresa | Moskovska 97 , 64340 Červený Oskil |
Člen výboru | Josef Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2020 |
Adresa | Bulharská 935/4, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | Jindřich Würkner |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2020 |
Adresa | Bulharská 935/4, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Viktor Zolotarov |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2019 do 27.6.2020 |
Adresa | Moskovska 97 , 64340 Červený Oskil |
člen výboru | Nadezda Kryukova |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2019 do 27.6.2020 |
Adresa | nábřeží Jana Palacha 969/16, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Jana Würknerová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2005 do 6.2.2019 |
Adresa | Bulharská 935/4, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Jindřich Würkner |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2005 do 6.2.2019 |
Adresa | Bulharská 935/4, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Josef Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2005 do 6.2.2019 |
Adresa | Bulharská 935/4, 36001 Karlovy Vary |
IČO: | 71252151 |
---|---|
Firma: | "^Společenství pro dům Bulharská 935/4, Karlovy Vary"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 1. 2005 |
Sídlo: | Bulharská 935/4, Karlovy Vary 36001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |