"^Selka Jirkov spol. s r.o."^ v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Selka Jirkov spol. s r.o."^ v likvidaci (18384269) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mičurinova 263, 43111 Jirkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 1991 "^Selka Jirkov spol. s r.o."^ v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o "^Selka Jirkov spol. s r.o."^ v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Selka Jirkov spol. s r.o."^ v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 5. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 438 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18384269 | |
Jméno: | "Selka Jirkov spol. s r.o." v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.5.1991 |
Zapsána dne: | 24.5.1991 | |
Údaje o založení: Obchodní společnost "Selka Jirkov spol. s r.o." byla založena společenskou smlouvou ze dne 24.dubna 1991. | 24.5.1991 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.5.1994 | |
Základní kapitál | 270 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.11.1992 - 2.5.1994 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.11.1991 - 16.11.1992 | |
Základní kapitál | 180 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.5.1991 - 6.11.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mičurinova 263, Jirkov 43111, Česká republika | 11.11.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Mičurinova 263, Jirkov , Česká republika | 6.11.1991 - 11.11.2013 |
Adresa: | Mostecká č. 1, Jirkov , Česká republika | 24.5.1991 - 6.11.1991 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba v rozsahu § 3 odst.2e) zák.č.455/91 Sb. | 24.11.1993 - 24.11.1993 |
řeznictví a uzenářství | 16.11.1992 |
hostinská činnost | 16.11.1992 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.11.1992 |
investorsko inženýrská činnost | 16.11.1992 |
zemědělská výroba v rozsahu § 3 odst. 2e) zák. č. 455/91 Sb. | 16.11.1992 |
zemědělská výroba | 6.11.1991 - 16.11.1992 |
výkon činností a výroba výrobků sloužících potřebám zemědělské výroby | 6.11.1991 - 16.11.1992 |
úprava, zpracování a prodej výrobků, které organizace vyrábí | 6.11.1991 - 16.11.1992 |
doprava pro vlastní potřebu | 6.11.1991 - 16.11.1992 |
provoz autojeřábů | 6.11.1991 - 16.11.1992 |
investiční a inženýrská činnost | 6.11.1991 - 16.11.1992 |
zprostředkovatelství ve stavebnictví | 6.11.1991 - 16.11.1992 |
výstavba zpracovny masa a masných výrobků, zpracování masa a výroba masných výrobků, obchodní činnost | 24.5.1991 - 16.11.1992 |
Jednatel | Ing. Ivana Boudová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 |
Adresa | Poděbradova 1158/10, 43001 Chomutov |
Jednatel | Ing. Eva Fišerová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 |
Adresa | Pplk. Sochora 984/18, 17000 Praha |
Jednatel | Ing. Ivana Boudová |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1994 do 11.11.2013 |
Adresa | Jiráskova 4191, Chomutov |
Jednatel | Ing. Eva Gottwaldová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.1994 do 11.11.2013 |
Adresa | Luční 4, Spořice |
Likvidátor | Ing. Ivana Boudová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.1995 do 11.11.2013 |
Adresa | Rokycanova 1664/13, Chomutov |
Jednatel (ředitel společnosti) | Ing. Eva Gottwaldová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.1992 do 13.10.1994 |
Adresa | Luční 4, Spořice |
Člen správní rady | Jaroslav Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 16.11.1992 |
Adresa | Palacká 746, Jirkov |
Člen správní rady | Hana Ťažká |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 16.11.1992 |
Adresa | Borová 5151, Chomutov |
Člen správní rady | Ing. Jiří Rauš |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 16.11.1992 |
Adresa | Zahradní 5179, Chomutov |
Člen správní rady | Jiří Görg |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 16.11.1992 |
Adresa | 148, Vysoká Pec |
Člen obchodní společnosti | Ing. Ivana Boudová |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.1991 do 16.11.1992 |
Adresa | Jiráskova 4191, Chomutov |
Člen obchodní společnosti | Karel Herkomer |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.1991 do 16.11.1992 |
Adresa | Pod přivaděčem 1316, Jirkov |
Člen obchodní společnosti | Pavel Gottwald |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.1991 do 16.11.1992 |
Adresa | Luční 4, Spořice |
Ředitel společnosti | Ing. Eva Gottwaldová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1991 do 16.11.1992 |
Adresa | Luční 4, Spořice |
Člen správní rady | Obchodní Společnost "World Invest V.O.S." |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 6.11.1991 |
Adresa | Govorova 4742, Chomutov |
Člen správní rady | Firma "Stavogas" |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 6.11.1991 |
Adresa | Vršovců 1014, Chomutov |
Ředitel společnosti | Pavel Gottwald |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.1991 do 6.11.1991 |
Adresa | Luční 4, Spořice |
Ředitel společnosti | Ing. Eva Gottwaldová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 14.8.1991 |
Adresa | Luční 4, Spořice |
Člen správní rady | Ing. Eva Gottwaldová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 14.8.1991 |
Adresa | Luční 4, Spořice |
Člen správní rady | Ing. František Bouda |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 14.8.1991 |
Adresa | Jiráskova 4191, Chomutov |
Člen správní rady | Hana Herkomerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1991 do 14.8.1991 |
Adresa | Pod přivaděčem 1316, Jirkov |
IČO: | 18384269 |
---|---|
Firma: | "^Selka Jirkov spol. s r.o."^ v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Jirkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 4. 1991 |
Sídlo: | Mičurinova 263, Jirkov 43111 |
---|
Smíšené hospodářství |
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků |
Maloobchod s masem a masnými výrobky |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |