"^RIKA-LESNÍ s.r.o."^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^RIKA-LESNÍ s.r.o."^ (25188437) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 8, 38301 Drslavice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 2. 1999 a je stále aktivní. "^RIKA-LESNÍ s.r.o."^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o "^RIKA-LESNÍ s.r.o."^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^RIKA-LESNÍ s.r.o."^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 3. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8598 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25188437 | |
Jméno: | "RIKA-LESNÍ s.r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.2.1999 |
Zapsána dne: | 3.2.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 8, Drslavice 38301, Česká republika | 8.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Švihov 8, Husinec 38421, Česká republika | 3.2.1999 - 8.12.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská činnost (v režimu živnosti volné) | 3.2.1999 |
provoz pily | 3.2.1999 |
lesnická činnost - práce s motorovou pilou, přibližování dřeva (v režimu živnosti volné) | 3.2.1999 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živnosti volné) | 3.2.1999 |
Jednatel | Kajetan Ritzinger |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1999 |
Adresa | , Grossau 2, 3293 Lunz am See |
Jednatel | Kajetan Ritzinger |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 |
Adresa | Grossau 2 , 3293 Lunz am See |
Jednatel | Kajetan Ritzinger |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1999 do 8.12.2016 |
Adresa | , Grossau 2, 3293 Lunz am See |
IČO (identifikační číslo): | 25188437 |
---|---|
Jméno: | "^RIKA-LESNÍ s.r.o."^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 2. 1999 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 8, Drslavice 38301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Kajetan Ritzinger |
---|
IČO: | 25188437 |
---|---|
Firma: | "^RIKA-LESNÍ s.r.o."^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Drslavice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 3. 2. 1999 |
Sídlo: | 8, Drslavice 38301 |
---|
Těžba dřeva |
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |