"^Proč jsme zapomněli"^ z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 86, 53341 Rohoznice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 2015 "^Proč jsme zapomněli"^ z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Proč jsme zapomněli"^ z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Proč jsme zapomněli"^ z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 2. 4. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 10078 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03870901 | |
Jméno: | "Proč jsme zapomněli" z.s. | |
Zapsána dne: | 2.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 86, Rohoznice 53341, Česká republika | 2.4.2015 |
---|
místopředseda výboru spolku | Josef Pecina |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2016 |
Adresa | Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice |
pokladník | František Mařas |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2015 |
Adresa | 86, 53341 Rohoznice |
místopředseda výboru spolku | Josef Pecina |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | třída Míru 70, 53002 Pardubice |
předseda výboru spolku | Lubomír Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | 86, 53341 Rohoznice |
místopředseda výboru spolku | Josef Pecina |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 |
Adresa | Štrossova 121, 53003 Pardubice |
předseda výboru spolku | Lubomír Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 |
Adresa | 71, 53341 Rohoznice |
předseda výboru spolku | Lubomír Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 27.1.2017 |
Adresa | 86, 53341 Rohoznice |
místopředseda výboru spolku | Josef Pecina |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2016 do 24.8.2016 |
Adresa | Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru spolku | Josef Pecina |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 22.7.2016 |
Adresa | třída Míru 70, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru | Tomáš Jírek |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2015 do 23.10.2015 |
Adresa | Kunětická 103, 53009 Pardubice |
předseda výboru | Jan Jírek |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2015 do 23.10.2015 |
Adresa | 182, 53352 Němčice |
IČO: | 03870901 |
---|---|
Firma: | "^Proč jsme zapomněli"^ z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Rohoznice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 4. 2015 |
Sídlo: | 86, Rohoznice 53341 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |