"^Pneu servis Internacional, spol. s r. o."^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Pneu servis Internacional, spol. s r. o."^ (15789276) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chvalšinská 168, 38101 Český Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 1991 "^Pneu servis Internacional, spol. s r. o."^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Pneu servis Internacional, spol. s r. o."^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Pneu servis Internacional, spol. s r. o."^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 7. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1035 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15789276 | |
Jméno: | "Pneu servis Internacional, spol. s r. o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.10.1991 |
Zapsána dne: | 7.10.1991 | |
l. Výše vkladu p. Karla Myslivce činí 30000 Kč splaceno 30000 Kč | 5.1.1994 - 6.12.1994 | |
2. Výše vkladu p. Horsta Wondrascheka činí 70000 Kč splaceno 70000 Kč | 5.1.1994 - 6.12.1994 | |
Zapisuje se změna ze dne 12. 11. 1991 společenské smlouvy ze dne 16. 9.1991 v článcích III., X., bod 6. a XIV., v souvislosti s výstupem společníka pana Josefa Ryze a převodem jeho vkladu rovným dílem na zbývající dva společníky. Společnost zastupuje kterýkoliv ze společníků a jednatelů samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z obou jednatelů. Výše vkladu jednostlivých společníků: Karel Myslivec 30. 000,- Kčs. Horst Wondraschek 70. 000,- Kčs. | 31.12.1991 - 5.1.1994 | |
Datum uzavření společenské smlouvy 16. 9. 1991. Společnost zastupuje kterýkoliv ze společníků a jednatelů samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden z jednatelů společnosti. Kmenové jmění společnosti činí 100. 000,- Kčs, slovy jednostotisíc korun čsl. Výše vkladu pana Karla Myslivce činí 20. 000,- Kčs. Výše vkladu pana Josef Ryze činí 20. 000,- Kčs. Výše vkladu pana Horsta Wondrascheka činí 60. 000,- Kčs. | 7.10.1991 - 31.12.1991 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.12.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chvalšinská 168, Český Krumlov 38101, Česká republika | 28.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Chvalšinská silnice 168, Český Krumlov 38101, Česká republika | 26.7.1995 - 25.11.2008 |
Adresa: | Chvalšinská silnice 126, Český Krumlov 38101, Česká republika | 31.12.1991 - 26.7.1995 |
Adresa: | Pod horou 394, Český Krumlov 38101, Česká republika | 7.10.1991 - 31.12.1991 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zpracování gumárenských směsí | 22.1.2009 - 21.3.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.1.2009 - 21.3.2019 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě obchodních činností uvedených v příloze č.l až 3 zák.č.455/1991 Sb. | 25.11.2008 - 22.1.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě obchodních činností uvedených v příloze č.l až 3 zák.č.455/1991 Sb. | 5.1.1994 - 25.11.2008 |
vulkanizace | 5.1.1994 - 22.1.2009 |
- maloobchodní a velkoobchodní nákup pneumatik a gumárenského zboží - opravy a protektorování pneumatik, vyvažování kol, servisní a oprávárenská činnost s tím spojená - obstaravatelská, zprostředkovatelská a poradenská činnost související s předmětem podnikání - zahraničně obchodní činnost v souladu s nařízením vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. - provozování obchodního zastupitelství v souladu s vyhláškou FMZO č. 265/ 1990 Sb., o zřizování a provozování obchodního zastupitelství zahraničních osob. | 7.10.1991 - 5.1.1994 |
jednatel | Karel Myslivec |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 |
Adresa | Pod horou 394, 38101 Český Krumlov |
jednatel | Karel Myslivec |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 26.5.2021 |
Adresa | Rooseveltova 42, 38101 Český Krumlov |
jednatel | Karel Myslivec |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2008 do 28.11.2016 |
Adresa | Pod horou 394, 38101 Český Krumlov |
jednatel | Karel Myslivec |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2009 do 28.11.2016 |
Adresa | Rooseveltova 42, 38101 Český Krumlov |
jednatel | Karel Myslivec |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.1994 do 25.11.2008 |
Adresa | Pod horou 394, Český Krumlov |
jednatel | Horst Wondraschek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1994 do 30.7.1999 |
Adresa | Pod horou 394, Český Krumlov |
společník a jednatel | Karel Myslivec |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.1991 do 6.12.1994 |
Adresa | Pod horou 394, Český Krumlov |
společník | Horst Wondraschek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1994 do 6.12.1994 |
Adresa | Pod horou 394, Český Krumlov |
společník a jednatel | Horst Wondraschek |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.1991 do 5.1.1994 |
Adresa | Hoppichlerstrasse 25 , Linz, Rakousko |
společník a jednatel | Josef Ryz |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.1991 do 31.12.1991 |
Adresa | Borsigstr. 33 , Dortmund, SRN |
IČO: | 15789276 |
---|---|
Firma: | "^Pneu servis Internacional, spol. s r. o."^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Český Krumlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 7. 10. 1991 |
Sídlo: | Chvalšinská 168, Český Krumlov 38101 |
---|
Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik |