"^ OOZČ, spol. s r. o. "^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^ OOZČ, spol. s r. o. "^ (44741464) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Opavská 6031/8, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1991 a je stále aktivní. "^ OOZČ, spol. s r. o. "^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o "^ OOZČ, spol. s r. o. "^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^ OOZČ, spol. s r. o. "^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2528 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44741464 | |
Jméno: | " OOZČ, spol. s r. o. " | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.12.1991 |
Zapsána dne: | 30.12.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.7.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 16.12.1991 | 30.12.1991 | |
Zastupování: Společnost zastupují společníci, a to každý samostatně. | 30.12.1991 - 5.5.1995 | |
Kmenové jmění společnosti: 105.000,- Kčs | 30.12.1991 - 5.5.1995 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků:35.000,- Kčs | 30.12.1991 - 5.5.1995 |
Základní kapitál | 106 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.5.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Opavská 6031/8, Ostrava 70800, Česká republika | 26.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | ul. 5. Května 5039/22, Ostrava 72200, Česká republika | 7.7.2004 - 26.11.2015 |
Adresa: | K. Pokorného 1366 , Ostrava - Poruba 70800, Česká republika | 5.5.1995 - 7.7.2004 |
Adresa: | , Ostrava - Poruba , Česká republika | 30.12.1991 - 5.5.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.7.2014 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 4.7.2014 |
hostinská činnost | 7.7.2004 |
specializovaný maloobchod | 7.7.2004 - 4.7.2014 |
obchod se smíšeným zbožím | 5.5.1995 - 7.7.2004 |
obchod s meziprodukty různého druhu | 5.5.1995 - 7.7.2004 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.5.1995 - 7.7.2004 |
- obchodní, odbytová a zprostředkovatelská činnost - vývoz a dovoz zboží ze zahraničí /mimo zboží, na které je potřeba zvláštní povolení/ - reklamní a propagační činnost - výroba zboží průmyslového, spotřebního a potravinářského charakteru - distribuce softwarových programů - provoz restauračního a ubytovacího zařízení | 30.12.1991 - 5.5.1995 |
jednatel | Ing. Rostislav Kadula |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2014 |
Adresa | Selská 839, 74285 Vřesina |
jednatel | Ing. Rostislav Kadula |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2004 do 4.7.2014 |
Adresa | J. Ziky 1962/17, 70800 Ostrava |
jednatel | ing. Rostislav Kadula |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.1995 do 7.7.2004 |
Adresa | J. Ziky č. 1962 , Ostrava - Poruba |
jednatel | Daniel Oliva |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.1995 do 7.7.2004 |
Adresa | mjr. Nováka č. 15 , Ostrava - Hrabůvka |
IČO (identifikační číslo): | 44741464 |
---|---|
Jméno: | "^ OOZČ, spol. s r. o. "^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 1. 1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2013 |
Přerušeno od | 1. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1995 |
Přerušeno od | 1. 7. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 19. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 19. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 19. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 9. 9. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Rostislav Kadula |
---|
IČO: | 44741464 |
---|---|
Firma: | "^ OOZČ, spol. s r. o. "^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 1. 1992 |
Sídlo: | Opavská 6031/8, Ostrava 70800 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |