"^O. M. D."^ v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^O. M. D."^ v.o.s. (47472723) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese T. G. Masaryka 959, 51721 Týniště nad Orlicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 11. 1992 a je stále aktivní. "^O. M. D."^ v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^O. M. D."^ v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^O. M. D."^ v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3345 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47472723 | |
Jméno: | "O. M. D." v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 5.11.1992 |
Zapsána dne: | 5.11.1992 | |
Údaje o zřízení: Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou dne 4. 11. 1992 podle zák. č. 513/91 Sb. | 5.11.1992 - 3.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | T. G. Masaryka 959, Týniště nad Orlicí 51721, Česká republika | 3.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | T.G. Masaryka 959, Týniště nad Orlicí , Česká republika | 5.11.1992 - 3.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pořádání hudebních produkcí | 5.11.1992 |
Pavel Král | |
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | T. G. Masaryka 959, 51721 Týniště nad Orlicí |
Dušan Pražák | |
Ve funkci | od 3.11.2015 |
Adresa | Komenského 56, 51721 Týniště nad Orlicí |
Josef Krb | |
Ve funkci | od 3.11.2015 |
Adresa | 3, 51721 Nová Ves |
Dušan Pražák | |
Ve funkci | od 5.11.1992 do 3.11.2015 |
Adresa | Komenského čp. 56, Týniště nad Orlicí |
Josef Krb | |
Ve funkci | od 5.11.1992 do 3.11.2015 |
Adresa | čp. 3, Nová Ves |
Pavel Král | |
Ve funkci | od 5.11.1992 do 23.10.2015 |
Adresa | T.G. Masaryka čp. 959, Týniště nad Orlicí |
Jiří Forejtek | |
Ve funkci | od 5.11.1992 do 13.2.2008 |
Adresa | Tyršovo náměstí čp. 855, Týniště nad Orlicí |
IČO (identifikační číslo): | 47472723 |
---|---|
Jméno: | "^O. M. D."^ v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | T. G. Masaryka 959, Týniště nad Orlicí 51721 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Král |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Dušan Pražák |
Člen statutárního orgánu: | Josef Krb |
IČO: | 47472723 |
---|---|
Firma: | "^O. M. D."^ v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Týniště nad Orlicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 11. 1992 |
Sídlo: | T. G. Masaryka 959, Týniště nad Orlicí 51721 |
---|
Provozování kulturních zařízení |