"^ N a N "^ spol. s r.o. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^ N a N "^ spol. s r.o. - v likvidaci (44269498) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Wuchterlova 336/22, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 1991 "^ N a N "^ spol. s r.o. - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^ N a N "^ spol. s r.o. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^ N a N "^ spol. s r.o. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5178 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44269498 | |
Jméno: | " N a N " spol. s r.o. - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.11.1991 |
Zapsána dne: | 19.11.1991 | |
Uzavření společenské smlouvy: 18.11.1991 | 19.11.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.11.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Wuchterlova 336/22, Praha 16000, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Wuchterlova 22/336, Praha 6 16000, Česká republika | 19.11.1991 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování restauračních služeb a služeb souvisejících | 19.11.1991 |
zprostředkovatelská činnost | 19.11.1991 |
obchodní činnost-mimo činností a komodit, na které je třeba zvláštního povolení a oprávnění stát.org. | 19.11.1991 |
likvidátor | Věra Fléglová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Náhorní 74, 25066 Zdiby |
jednatel | Petr Hatala |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1992 |
Adresa | Zálesí 1123 , 14000 Praha 4-Krč |
likvidátor | Věra Fléglová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.1993 |
Adresa | Zdiby 74 , Praha - východ |
jednatel | Tomáš Nevoral |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2015 |
Adresa | Hrudičkova 2094/22, 14800 Praha |
likvidátor | Věra Fléglová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.1993 do 13.9.2016 |
Adresa | Zdiby 74 , Praha - východ |
jednatel | Tomáš Nevoral |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1992 do 16.9.2015 |
Adresa | Staré Město , 11800 Praha 1 |
Tomáš Nevoral | |
Ve funkci | od 19.11.1991 do 14.4.1992 |
Adresa | Staré Město , 11800 Praha 1 |
Miloš Novák | |
Ve funkci | od 19.11.1991 do 14.4.1992 |
Adresa | U Nových domů I/525, 14000 Praha 4 |
IČO: | 44269498 |
---|---|
Firma: | "^ N a N "^ spol. s r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 11. 1991 |
Sídlo: | Wuchterlova 336/22, Praha 16000 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |