"^MELCOM spol. s r.o."^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^MELCOM spol. s r.o."^ (25008757) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nademlejnská 600/1, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 1996 "^MELCOM spol. s r.o."^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o "^MELCOM spol. s r.o."^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^MELCOM spol. s r.o."^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 9. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 58406 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25008757 | |
Jméno: | "MELCOM spol. s r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.9.1996 |
Zapsána dne: | 13.9.1996 | |
Obchodní společnost MELCOM spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Nademlejsnká 600 se z a p i s u j e do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze do oddílu C, vložka 58406. | 18.3.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.9.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nademlejnská 600/1, Praha 19800, Česká republika | 26.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Nademlejnská 600, Praha 9 19800, Česká republika | 22.1.1998 - 26.11.2015 |
Adresa: | Na valích 502, Louny , Česká republika | 13.9.1996 - 22.1.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) | 13.9.1996 |
výroba zdravotnických výrobků a techniky | 13.9.1996 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 13.9.1996 |
Jednatel | Jozef Košút |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Topolová 2916/14, 10600 Praha 10 |
Jednatel | Jozef Košút |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2001 do 26.11.2015 |
Adresa | Topolová 2916/14, 10600 Praha 10 |
Jednatel | Milan Kikuš |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1997 do 19.3.2001 |
Adresa | Střelničná 1974/26, Praha 8, Libeň |
Jednatel | Milan Kikuš |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.1996 do 22.5.1997 |
Adresa | , Černčice čp. 123 |
IČO: | 25008757 |
---|---|
Firma: | "^MELCOM spol. s r.o."^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 9. 1996 |
Sídlo: | Nademlejnská 600/1, Praha 19800 |
---|
Výroba počítačů a periferních zařízení |
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |