"^Lékárna pod radnicí"^ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Lékárna pod radnicí"^ s.r.o. (64254305) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Nádraží 1295, 51101 Turnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 5. 1995 a je stále aktivní. "^Lékárna pod radnicí"^ s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o "^Lékárna pod radnicí"^ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Lékárna pod radnicí"^ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 5. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8113 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64254305 | |
Jméno: | "Lékárna pod radnicí" s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.5.1995 |
Zapsána dne: | 25.5.1995 | |
Počet členů statutárního orgánu: 4 | 2.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.7.2014 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 31. 5. 1995 podle zák. č. 513/91 Sb. | 25.5.1995 - 10.6.2013 |
Základní kapitál | 3 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.10.1996 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.5.1995 - 22.10.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U nádraží 1295, Turnov 51101, Česká republika | 8.8.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Antonína Dvořáka 320, Turnov 51101, Česká republika | 10.6.2013 - 8.8.2020 |
Adresa: | Dvořákova 320, Turnov 51101, Česká republika | 25.5.1995 - 10.6.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Nákup, kontrola, skladování, dispenzace a prodej léčiv a zdravotnického materiálu | 2.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.7.2014 |
nákup, kontrola, skladování, dispenzace a prodej léčiv a zdravotnického materiálu | 25.5.1995 - 2.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.5.1995 - 2.7.2014 |
Jednatel | PharmDr. Pavel Korpas |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2013 |
Adresa | 248, 51101 Turnov |
Jednatel | Mgr. Markéta Krčálová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2013 |
Adresa | Luční 708, 51101 Turnov |
Jednatel | Jitka Smutná |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2014 |
Adresa | Přemyslova 659, 51101 Turnov |
Jednatel | Mgr. Naděžda Dušková |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2019 do 8.8.2020 |
Adresa | 7, 38701 Volyně |
Jednatel | Mgr. Naděžda Sochová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2013 do 28.8.2019 |
Adresa | 25, 46345 Pěnčín |
Jednatel | Jitka Smutná |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.1995 do 2.7.2014 |
Adresa | Přemyslova 659, 51101 Turnov |
Jednatel | Mgr. Markéta Krčálová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2013 do 12.6.2013 |
Adresa | Luční 708, 51101 Turnov |
Jednatel | mgr. Naděžda Sochová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2000 do 10.6.2013 |
Adresa | Dvořákova 320, 51101 Turnov |
Jednatel | Mgr. Markéta Krčálová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2000 do 10.6.2013 |
Adresa | Luční 708, 51101 Turnov |
Jednatel | PharmDr. Pavel Korpas |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2000 do 10.6.2013 |
Adresa | 273, 51202 Košťálov |
Jednatel | Marie Vítová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.1995 do 3.4.2000 |
Adresa | Pod školou 193, 51101 Turnov |
Jednatel | Pavel Korpas |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.1995 do 3.4.2000 |
Adresa | Havlíčkova 529, 51301 Semily |
IČO (identifikační číslo): | 64254305 |
---|---|
Jméno: | "^Lékárna pod radnicí"^ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 5. 1995 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Nádraží 1295, Turnov 51101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | PharmDr. Pavel Korpas |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Markéta Krčálová |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jitka Smutná |
IČO: | 64254305 |
---|---|
Firma: | "^Lékárna pod radnicí"^ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Turnov |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 5. 1995 |
Sídlo: | U Nádraží 1295, Turnov 51101 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s farmaceutickými přípravky |