"^Kornea, spol. s r.o."^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Kornea, spol. s r.o."^ (60740418) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Loosova 749/31, 63800 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 1995 a je stále aktivní. "^Kornea, spol. s r.o."^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o "^Kornea, spol. s r.o."^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Kornea, spol. s r.o."^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 3. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18280 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60740418 | |
Jméno: | "Kornea, spol. s r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.3.1995 |
Zapsána dne: | 15.3.1995 | |
Společnosti bylo rozhodnutím Živnostenského úřadu města Brna ke dni 1. dubna 2001 zrušeno živnostenské oprávnění k předmětu podnikání "provozování cestovní kanceláře". | 1.4.2001 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.3.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Loosova 749/31, Brno 63800, Česká republika | 27.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Loosova 31, Brno 63800, Česká republika | 15.3.1995 - 27.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.5.2009 |
provozování cestovní kanceláře | 15.3.1995 - 1.4.2001 |
jednatel | Lucie Senft |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2021 |
Adresa | Nerudova 324/12, 60200 Brno |
jednatel | Lucie Senftová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2020 do 29.1.2021 |
Adresa | Nerudova 324/12, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Lucie Chudobová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2019 do 12.2.2020 |
Adresa | Nerudova 324/12, 60200 Brno |
jednatel | Karel Panovský |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2016 do 10.4.2019 |
Adresa | Loosova 749/31, 63800 Brno |
jednatel | Karel Panovský |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2015 do 27.9.2016 |
Adresa | Loosova 749/31, 63800 Brno |
jednatel | Karel Panovský |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2009 do 5.9.2015 |
Adresa | Loosova 749/31, 63800 Brno |
jednatel | RNDr. Karel Panovský |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.1997 do 27.5.2009 |
Adresa | Loosova 31, Brno |
jednatel | ing. Rudolf Schachl |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1995 do 29.10.1997 |
Adresa | Dillingerova 11, 62100 Brno |
jednatel | RNDr. Karel Panovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1995 do 29.10.1997 |
Adresa | Loosova 31, 63800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 60740418 |
---|---|
Jméno: | "^Kornea, spol. s r.o."^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 3. 1995 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Loosova 749/31, Brno 63800 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 5. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
IČO: | 60740418 |
---|---|
Firma: | "^Kornea, spol. s r.o."^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 3. 1995 |
Sídlo: | Loosova 749/31, Brno 63800 |
---|
Ostatní těžba a dobývání |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti nemovitostí |