"^HAV"^ ALL v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^HAV"^ ALL v.o.s. (47114584) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese U letenského sadu 133/9, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 1992 a již ukončila svou činnost. "^HAV"^ ALL v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^HAV"^ ALL v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^HAV"^ ALL v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 7414 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47114584 | |
Jméno: | "HAV" ALL v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 26.11.1992 |
Zapsána dne: | 26.11.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 30.6.1992 | 26.11.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U letenského sadu 133/9, Praha 17000, Česká republika | 6.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U letenského sadu 9, Praha 7 17000, Česká republika | 26.11.1992 - 6.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
. | 5.2.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.11.1992 - 5.2.1999 |
Goran Dunič | |
Ve funkci | od 26.11.1992 |
Adresa | Urbánkova 49, 14000 Praha 4 |
Branimir Pavlin | |
Ve funkci | od 6.10.2016 |
Adresa | Heřmanova 408/12, 17000 Praha |
Branimir Pavlin | |
Ve funkci | od 26.11.1992 do 6.10.2016 |
Adresa | Urbánkova 49, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 47114584 |
---|---|
Jméno: | "^HAV"^ ALL v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 26. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U letenského sadu 133/9, Praha 17000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 26. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Branimir Pavlin |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Goran Dunič |
IČO: | 47114584 |
---|---|
Firma: | "^HAV"^ ALL v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 11. 1992 |
Sídlo: | U letenského sadu 133/9, Praha 17000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |