"^EURO-CARS Přerov spol. s r. o. "^ "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^EURO-CARS Přerov spol. s r. o. "^ "^v likvidaci"^ (47153580) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 1992 "^EURO-CARS Přerov spol. s r. o. "^ "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^EURO-CARS Přerov spol. s r. o. "^ "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^EURO-CARS Přerov spol. s r. o. "^ "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3995 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47153580 | |
Jméno: | "EURO-CARS Přerov spol. s r. o. " "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.7.1992 |
Zapsána dne: | 27.7.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 29.7.2013 č.j. 23 Cm 154/2013-14, které nabylo právní moci dne 4.9.2013, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 30.9.2013 | |
Jednání za společnost: jednatelé - Ing. Libor Kanis Petr Netopil Ing. Zdeněk Vénos Ing. Jiří Hrudník Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně | 27.7.1992 - 2.12.2010 | |
Základní jmění: 200.000,- Kčs | 27.7.1992 - 2.12.2010 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: Ing. Libor Kanis 45.000,- Kčs Petr Netopil 45.000,- Kčs Ing. Zdeněk Vénos 45.000,- Kčs Ing. Jiří Hrudík 45.000,- Kčs Ing. Jaromír Školoudík 20.000,- Kčs Vklady byly spalaceny v plné výši | 27.7.1992 - 2.12.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.12.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jasínkova 5, Přerov 75002, Česká republika | 18.5.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Jasínkova 5, Přerov , Česká republika | 27.7.1992 - 18.5.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.12.2010 - 23.10.2013 |
- nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona | 27.7.1992 - 2.12.2010 |
jednatel | Petr Netopil |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 |
Adresa | Lužní 331/5, 78335 Olomouc |
jednatel | Ing. Libor Kanis |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2013 |
Adresa | Dvořákova 1942/13, 75002 Přerov |
jednatel | Ing. Jiří Hrudík |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2015 |
Adresa | Boženy Němcové 1540/3, 75002 Přerov |
jednatel | Ing. Jiří Hrudík |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 6.8.2015 |
Adresa | Boženy Němcové 3, 75002 Přerov |
jednatel | Ing. Libor Kanis |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 2.10.2013 |
Adresa | Dvořákova 1942/13, 75002 Přerov |
jednatel | Petr Netopil |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2010 do 18.5.2011 |
Adresa | Boženy Němcové 3, Přerov |
jednatel | Ing. Jiří Hrudík |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2010 do 18.5.2011 |
Adresa | Boženy Němcové 3, Přerov |
jednatel | Ing. Libor Kanis |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2010 do 18.5.2011 |
Adresa | nábř. E. Beneše 12, Přerov |
jednatel | Ing. Zdeněk Vénos |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2010 do 14.3.2011 |
Adresa | Interbrigadistů 11, Přerov |
jednatel | Ing. Jaromír Školoudík |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2010 do 11.3.2011 |
Adresa | 166, Želatovice |
společník | Petr Netopil |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 2.12.2010 |
Adresa | Boženy Němcové 3, Přerov |
společník | Ing. Zdeněk Vénos |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 2.12.2010 |
Adresa | Interbrigadistů 11, Přerov |
společník | Ing. Jiří Hrudík |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 2.12.2010 |
Adresa | Boženy Němcové 3, Přerov |
společník | Ing. Libor Kanis |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 2.12.2010 |
Adresa | nábř. E. Beneše 12, Přerov |
společník | Ing. Jaromír Školoudík |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 2.12.2010 |
Adresa | 166, Želatovice |
IČO: | 47153580 |
---|---|
Firma: | "^EURO-CARS Přerov spol. s r. o. "^ "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 7. 1992 |
Sídlo: | , Přerov |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |