"^Družstvo SN 1994"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Družstvo SN 1994"^ (25005421) je Družstvo. Sídlí na adrese , Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 1996 "^Družstvo SN 1994"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Družstvo SN 1994"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Družstvo SN 1994"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 6. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 295 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25005421 | |
Jméno: | "Družstvo SN 1994" | |
Právní forma: | Družstvo | 18.6.1996 |
Zapsána dne: | 18.6.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lesní ul.čp. 1994/6, Most 43401, Česká republika | 21.10.2003 |
---|---|---|
Adresa: | Lesní ul.čp. 1994/6, Most , Česká republika | 18.6.1996 - 21.10.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva : | 18.6.1996 |
provádění nebo zabezpečení údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace bytových a nebytových prostor pro své členy, | 18.6.1996 |
poskytování nebo zabezpečování plnění spojených s bydlením | 18.6.1996 |
přidělování družstevních bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv | 18.6.1996 |
uzavírání smluv o nájmu, podnájmu nebytových prostor. | 18.6.1996 |
Předseda | Bc. Martina Francová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Lesní 1994/6, 43401 Most |
Místopředseda | Ing. Eva Janoschcová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 |
Adresa | Ke Skomelnu 608, 33828 Radnice |
Místopředseda | MUDr. Vlasta Veselovská |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 |
Adresa | Lesní 1994/6, 43401 Most |
Předseda | Bc. Martina Francová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2008 do 18.8.2021 |
Adresa | Lesní 1994/6, 43401 Most |
Místopředseda | MUDr. Vlasta Veselovská |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2008 do 19.12.2015 |
Adresa | Lesní 1994/6, 43401 Most |
Místopředseda | Ing. Eva Janoschcová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2008 do 12.8.2015 |
Adresa | Lesní 1994/6, 43401 Most |
Místopředseda | Ing. Eva Hartmanová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2003 do 16.9.2008 |
Adresa | Lesní 1994/6, 43401 Most |
Předseda | Vítězslav Reš |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2003 do 16.9.2008 |
Adresa | Lesní 1994/6, 43401 Most |
Místopředseda | MUDr. Vlasta Veselovská |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2003 do 16.9.2008 |
Adresa | Lesní 1994/6, 43401 Most |
Předseda | MUDr. Jan Cee |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.1996 do 21.10.2003 |
Adresa | Lesní 1994/6, Most |
Místopředseda | MUDr. Vlasta Veselovská |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.1996 do 21.10.2003 |
Adresa | Lesní 1994/6, Most |
Místopředseda | Vítězslav Reš |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.1998 do 21.10.2003 |
Adresa | Lesní 1994/6, Most |
Místopředseda | Jaroslav Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.1996 do 26.10.1998 |
Adresa | Lesní 1994/6, Most |
IČO: | 25005421 |
---|---|
Firma: | "^Družstvo SN 1994"^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 6. 1996 |
Sídlo: | , Most |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |