"^Dechová hudba LÁCARANKA z.s."^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Dechová hudba LÁCARANKA z.s."^ (60680831) je Spolek. Sídlí na adrese 274, 69165 Křepice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 "^Dechová hudba LÁCARANKA z.s."^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Dechová hudba LÁCARANKA z.s."^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Dechová hudba LÁCARANKA z.s."^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5152 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60680831 | |
Jméno: | "Dechová hudba LÁCARANKA z.s." | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 274, Křepice 69165, Česká republika | 19.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Kobylí na Moravě , | 1.1.2014 - 19.1.2017 |
člen výboru | Ing. Martin Kavický |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 |
Adresa | V Sadech 202, 69615 Čejkovice |
předseda výboru | Pavel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 |
Adresa | Větrná 1013/7, 69301 Hustopeče |
člen výboru | Libor Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 |
Adresa | 245, 69172 Morkůvky |
člen výboru | Petr Hodes |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 |
Adresa | Moravská 943, 69611 Mutěnice |
místopředseda výboru | Lukáš Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 |
Adresa | 274, 69165 Křepice |
člen výboru | Libor Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 28.7.2021 |
Adresa | 245, 69172 Morkůvky |
člen výboru | Petr Hodes |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 28.7.2021 |
Adresa | Moravská 943, 69611 Mutěnice |
místopředseda výboru | Lukáš Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 28.7.2021 |
Adresa | 274, 69165 Křepice |
člen výboru | Pavel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 30.10.2019 |
Adresa | Větrná 1013/7, 69301 Hustopeče |
předseda výboru | JUDr. Ing. Pavel Kadrnka |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 7.6.2019 |
Adresa | Morávky 1432, 69102 Velké Bílovice |
člen výboru | Libor Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 10.2.2017 |
Adresa | 227, 69172 Morkůvky |
člen výboru | Libor Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 10.2.2017 |
Adresa | 227, 69172 Morkůvky |
IČO: | 60680831 |
---|---|
Firma: | "^Dechová hudba LÁCARANKA z.s."^ |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Křepice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 3. 1995 |
Sídlo: | 274, Křepice 69165 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |