"^D O P S"^ společnost s ručením omezeným má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^D O P S"^ společnost s ručením omezeným (44222726) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kostelní 435, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 4. 1992 a je stále aktivní. "^D O P S"^ společnost s ručením omezeným má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o "^D O P S"^ společnost s ručením omezeným nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^D O P S"^ společnost s ručením omezeným na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1686 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44222726 | |
Jméno: | "D O P S" společnost s ručením omezeným | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.4.1992 |
Zapsána dne: | 27.4.1992 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 11.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.7.2014 | |
Údaje o založení: Obchodní společnost "D O P S" společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 23.12.1991. | 27.4.1992 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.11.1992 | |
Základní kapitál | 136 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.10.1992 - 11.11.1992 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.4.1992 - 14.10.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kostelní 435, Most 43401, Česká republika | 27.12.2010 |
---|---|---|
Adresa: | J.Seiferta 2117/72, Most 43401, Česká republika | 15.6.2007 - 27.12.2010 |
Adresa: | Chemiků 167, Litvínov - Hamr 43542, Česká republika | 11.6.2002 - 15.6.2007 |
Adresa: | Chemiků 167, Litvínov - Hamr , Česká republika | 27.4.1992 - 11.6.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 11.7.2014 |
zasilatelství | 11.6.2002 - 11.7.2014 |
velkoobchod | 11.6.2002 - 11.7.2014 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 11.6.2002 - 11.7.2014 |
pronájem movitých věcí | 20.10.1994 - 11.6.2002 |
vnitrostátní zasilatelství | 20.10.1994 - 11.6.2002 |
pronájem motorových vozidel | 8.6.1994 - 11.6.2002 |
zprostředkování zahraničně obchodní činnosti - potravinářského a průmyslového zboží | 27.4.1992 - 11.6.2002 |
zahraniční zasilatelství | 27.4.1992 - 11.6.2002 |
silniční motorová doprava | 27.4.1992 - 11.6.2002 |
zahraničně obchodní činnost - nákup a prodej zboží | 27.4.1992 - 11.6.2002 |
Jednatel | Antonín Černý |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2014 |
Adresa | Slunečná 273, 43401 Most |
Jednatel | Antonín Černý |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2002 do 11.7.2014 |
Adresa | V Sadech 1721, 43411 Most |
Jednatel | Petr Bodlák |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2005 do 27.9.2007 |
Adresa | Horní Ves 13, Litvínov |
Jednatel | Jiří Kutnar |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2002 do 15.6.2007 |
Adresa | Mikoláše Alše 2247, 43401 Most |
Jednatel | Petr Bodlák |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2002 do 9.6.2005 |
Adresa | Valdštejnská 918, 43542 Litvínov I |
Jednatel | Petr Bodlák |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1992 do 11.6.2002 |
Adresa | Valdštejnská 918, Litvínov I |
Jednatel | Antonín Černý |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1992 do 11.6.2002 |
Adresa | Luční 327, Litvínov - Janov |
Jednatel | Jiří Kutnar |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1999 do 11.6.2002 |
Adresa | Mikoláše Alše 2247, Most |
Jednatel | Jiří Kutnar |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1992 do 6.10.1999 |
Adresa | Chemiků 167, Litvínov - Hamr |
Jednatel | Miloš Mráz |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1992 do 14.10.1992 |
Adresa | Luční 327, Litvínov - Janov |
IČO (identifikační číslo): | 44222726 |
---|---|
Jméno: | "^D O P S"^ společnost s ručením omezeným |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 4. 1992 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kostelní 435, Most 43401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 3. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 16. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 16. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 16. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 16. 8. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Antonín Černý |
---|
IČO: | 44222726 |
---|---|
Firma: | "^D O P S"^ společnost s ručením omezeným |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 4. 1992 |
Sídlo: | Kostelní 435, Most 43401 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |