"^Česká yoyo asociace z.s."^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Česká yoyo asociace z.s."^ (27019063) je Spolek. Sídlí na adrese Vágnerova 1036/4, 19700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 "^Česká yoyo asociace z.s."^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Česká yoyo asociace z.s."^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Česká yoyo asociace z.s."^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 16365 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27019063 | |
Jméno: | "Česká yoyo asociace z.s." | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vágnerova 1036/4, Praha 19700, Česká republika | 19.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Ocelářská 344/10, Praha 19000, Česká republika | 1.1.2014 - 19.1.2018 |
Předseda výkonné rady | MUDr. Ondřej Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 |
Adresa | Toužimská 288/64, 19700 Praha |
Místopředseda výkonné rady | Bc. Jan Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 |
Adresa | U jeslí 2260/2, 19300 Praha |
Člen | Bc. Josefina Nešporová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 |
Adresa | Na Prádle 333, 25167 Pyšely |
Člen | František Bína |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 |
Adresa | Poštovská 461/5, 19000 Praha |
Člen | Jan Kordovský |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 |
Adresa | Na Hřebenkách 620/58, 15000 Praha |
Předseda výkonné rady | MUDr. Ondřej Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2018 |
Adresa | Vágnerova 1036/4, 19700 Praha |
Člen | Bc. Josefina Šedivá |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2018 |
Adresa | Vágnerova 1036/4, 19700 Praha |
Předseda výkonné rady | MUDr. Ondřej Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 do 13.7.2018 |
Adresa | Toužimská 288/64, 19700 Praha |
Člen | Bc. Josefina Šedivá |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2018 do 13.7.2018 |
Adresa | Na Prádle 333, 25167 Pyšely |
Člen | Bc. Josefina Nešporová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 do 5.7.2018 |
Adresa | Na Prádle 333, 25167 Pyšely |
IČO: | 27019063 |
---|---|
Firma: | "^Česká yoyo asociace z.s."^ |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 19 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 1. 2006 |
Sídlo: | Vágnerova 1036/4, Praha 19700 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |