"^Bytové družstvo, Ručilova 10, Olomouc"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Bytové družstvo, Ručilova 10, Olomouc"^ (60792418) je Družstvo. Sídlí na adrese Ručilova 99/10, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 2. 1995 "^Bytové družstvo, Ručilova 10, Olomouc"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Bytové družstvo, Ručilova 10, Olomouc"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Bytové družstvo, Ručilova 10, Olomouc"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 2. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 339 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60792418 | |
Jméno: | "Bytové družstvo, Ručilova 10, Olomouc" | |
Právní forma: | Družstvo | 20.2.1995 |
Zapsána dne: | 20.2.1995 | |
Právní forma: bytové družstvo | 20.2.1995 - 6.12.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ručilova 99/10, Olomouc 77900, Česká republika | 5.8.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Ručilova 10, Olomouc , Česká republika | 20.2.1995 - 19.4.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zabezpečování a udržování provozu domu, bytů a nebytových prostor | 20.2.1995 - 5.10.2016 |
místopředseda představenstva | Ivana Mlčochová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 |
Adresa | Ručilova 99/10, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Arnold Šilberský |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 |
Adresa | Ručilova 99/10, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Věra Břenková |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 |
Adresa | Ručilova 99/10, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Petr Štos |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2012 do 5.10.2016 |
Adresa | Fanderlíkova 3249/31, 79601 Prostějov |
místopředseda představenstva | Věra Břenková |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2013 do 5.10.2016 |
Adresa | Ručilova 99/10, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Věra Břenková |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2012 do 5.8.2013 |
Adresa | Ručilova 99/10, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Petr Štos |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.1995 do 19.4.2012 |
Adresa | Ručilova 10, Olomouc |
člen představenstva | Oldřich Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.1995 do 19.4.2012 |
Adresa | Ručilova 10, Olomouc |
místopředseda představenstva | Věra Břenková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2011 do 19.4.2012 |
Adresa | Ručilova 99/10, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Věra Břenková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.1995 do 6.12.2011 |
Adresa | Ručilova 10, Olomouc |
IČO: | 60792418 |
---|---|
Firma: | "^Bytové družstvo, Ručilova 10, Olomouc"^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 2. 1995 |
Sídlo: | Ručilova 99/10, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |