"^Bytové družstvo Obecní dům"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Bytové družstvo Obecní dům"^ (48032310) je Družstvo. Sídlí na adrese Karlická 282/39, 15300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 1993 "^Bytové družstvo Obecní dům"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o "^Bytové družstvo Obecní dům"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Bytové družstvo Obecní dům"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1056 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48032310 | |
Jméno: | "Bytové družstvo Obecní dům" | |
Právní forma: | Družstvo | 9.11.1993 |
Zapsána dne: | 9.11.1993 | |
Výše základních členských vkladů: 1 x vklad ve výši 5.5OO,-Kč 3 x vklad ve výši 5.6OO,-Kč 1 x vklad ve výši 5.7OO,-Kč 1 x vklad ve výši 5.8OO,-Kč 2 x vklad ve výši 8.1OO,-Kč | 15.3.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karlická 282/39, Praha 15300, Česká republika | 13.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Karlická 282 , Praha 5-Radotín 15000, Česká republika | 9.11.1993 - 13.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor | 9.11.1993 |
předsedkyně družstva | Petra Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Karlická 282/39, 15300 Praha |
místopředsedkyně družstva | Anna Vranešičová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Karlická 282/39, 15300 Praha |
předsedkyně družstva | Petra Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2014 do 17.8.2021 |
Adresa | Karlická 282/39, 15300 Praha |
místopředsedkyně družstva | Anna Vranešičová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2014 do 17.8.2021 |
Adresa | Karlická 282/39, 15300 Praha |
Předsedkyně družstva | Ivana Votavová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2003 do 24.1.2014 |
Adresa | Karlická 282/39, 15300 Praha 5 |
Místopředsedkyně družstva | Petra Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2010 do 24.1.2014 |
Adresa | Karlická 282/39, 15300 Praha 5 |
Místopředsedkyně družstva | Petra Kotlářová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2003 do 20.5.2010 |
Adresa | Karlická 282/39, 15300 Praha 5 |
místopředseda | Ivana Votavová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1993 do 1.7.2003 |
Adresa | Karlická 282, 15300 Praha 5 |
předseda družstva | Otto Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1993 do 1.7.2003 |
Adresa | Karlická 282, 15300 Praha 5 |
IČO: | 48032310 |
---|---|
Firma: | "^Bytové družstvo Obecní dům"^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 16 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 1993 |
Sídlo: | Karlická 282/39, Praha 15300 |
---|
Developerská činnost |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |