"^Bytové družstvo Na rybníčku"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Bytové družstvo Na rybníčku"^ (25362623) je Družstvo. Sídlí na adrese Ukrajinská 1476/32, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 1996 "^Bytové družstvo Na rybníčku"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Bytové družstvo Na rybníčku"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Bytové družstvo Na rybníčku"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 12. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 414 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25362623 | |
Jméno: | "Bytové družstvo Na rybníčku" | |
Právní forma: | Družstvo | 19.12.1996 |
Zapsána dne: | 19.12.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ukrajinská 1476/32, Ostrava 70800, Česká republika | 5.2.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Ukrajinská 1476, Ostrava-Poruba , Česká republika | 19.12.1996 - 5.2.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zajištění provozu a správy domu jako celku, zabezpečení údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace majetku družstva; | 19.12.1996 - 31.1.2015 |
zajištění služeb spojených s bydlením; | 19.12.1996 - 31.1.2015 |
družstvo upravuje a řeší vztahy mezi družstvem a jeho členy, mezi členy navzájem a mezi členy družstva a nájemci bytových jednotek v domě; | 19.12.1996 - 31.1.2015 |
uzavírání smlouvy o nájmu a pronájmu bytových prostor včetně součástí a příslušenství | 19.12.1996 - 31.1.2015 |
člen představenstva | Ing. Jaroslava Klegová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1476/32, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Petr Adamovský |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1476/32, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Richard Knopp |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1476/32, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Richard Knopp |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2015 do 9.10.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1476/32, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Petr Adamovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2019 do 9.10.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1476/32, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jaroslava Klegová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2019 do 9.10.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1476/32, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Petr Adamovský |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2015 do 3.9.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1476/32, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jaroslava Klegová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2015 do 3.9.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1476/32, 70800 Ostrava |
2. místopředseda družstva | Dagmar Žurková |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2004 do 31.1.2015 |
Adresa | Ukrajinská 1476, Ostrava |
předseda družstva | Richard Knopp |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2009 do 31.1.2015 |
Adresa | Ukrajinská 1476, 70800 Ostrava |
1. místopředseda družstva | Věra Jadrníčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2009 do 31.1.2015 |
Adresa | Ukrajinská 1476, 70800 Ostrava |
1. místopředseda družstva | Richard Knopp |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1996 do 18.3.2009 |
Adresa | Ukrajinská 1476, Ostrava-Poruba |
předseda družstva | Viera Limberková |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2001 do 18.3.2009 |
Adresa | Ukrajinská 1476, Ostrava-Poruba |
2. místopředseda představenstva | Jaroslava Klegová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2001 do 17.8.2004 |
Adresa | Ukrajinská 1476, Ostrava-Poruba |
předseda družstva | Miloslav Neshoda |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1996 do 1.8.2001 |
Adresa | Ukrajinská 1476, Ostrava-Poruba |
2. místopředseda družstva | Viera Limberková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.1998 do 1.8.2001 |
Adresa | Ukrajinská 1476, Ostrava-Poruba |
2. místopředseda družstva | Josef Limberk |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1996 do 3.3.1998 |
Adresa | Ukrajinská 1476, Ostrava-Poruba |
IČO: | 25362623 |
---|---|
Firma: | "^Bytové družstvo Na rybníčku"^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 1996 |
Sídlo: | Ukrajinská 1476/32, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |