"^Bytové družstvo Jeremiáš"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Bytové družstvo Jeremiáš"^ (25177320) je Družstvo. Sídlí na adrese Jeremiášova 1399/37, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 5. 1998 "^Bytové družstvo Jeremiáš"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Bytové družstvo Jeremiáš"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Bytové družstvo Jeremiáš"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 27. 5. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 340 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25177320 | |
Jméno: | "Bytové družstvo Jeremiáš" | |
Právní forma: | Družstvo | 27.5.1998 |
Zapsána dne: | 27.5.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeremiášova 1399/37, České Budějovice 37001, Česká republika | 6.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jeremiášova 1395/29, České Budějovice 37001, Česká republika | 27.5.1998 - 26.11.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
a) údržby, zabezpečování oprav, rekonstrukce a modernizace bytů a společných prostor domu pro své členy a nájemce bytů | 27.5.1998 |
b) poskytování nebo zabezpečování plnění spojených s bydlením | 27.5.1998 |
c) uzavírání smluv o nájmu a pronájmu nebytových prostor | 27.5.1998 |
člen představenstva | Dagmar Štvrtecká |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2017 |
Adresa | 7, 37384 Branišov |
místopředseda představenstva | Zdeněk Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2021 |
Adresa | Lipenská 1725/30, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Martin Maděra |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2014 |
Adresa | 95, 37304 Chrášťany |
člen představenstva | Bohuslav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 |
Adresa | Skuherského 1402/92, 37001 České Budějovice |
předseda představenstva | Mgr. Ján Czop |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 |
Adresa | Jeremiášova 1398/35, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Blanka Korešová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 |
Adresa | Jeremiášova 1399/37, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Ing. Kamila Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 |
Adresa | Jeremiášova 1394/27, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Monika Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 |
Adresa | Skuherského 1404/88, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Miroslav Syrovátka |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 |
Adresa | Skuherského 1403/90, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Petr Ambrož |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 |
Adresa | Jeremiášova 1394/27, 37001 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Zdeněk Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2013 do 13.3.2021 |
Adresa | Jeremiášova 1397/33, 37001 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Věra Stašková |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 do 21.1.2021 |
Adresa | Skuherského 1401/94, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Dagmar Štvrtecká |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 do 17.2.2017 |
Adresa | 7, 37384 Branišov |
člen představenstva | Dagmar Štvrtecká |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 do 17.2.2017 |
Adresa | 7, 37384 Branišov |
člen představenstva | Petr Ambrož |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2009 do 6.4.2016 |
Adresa | Jeremiášova 27, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Monika Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 26.3.2016 |
Adresa | Skuherského 88, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Ing. Kamila Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2009 do 26.3.2016 |
Adresa | Jeremiášova 29, 37001 České Budějovice |
předseda představenstva | Mgr. Ján Czop |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 26.3.2016 |
Adresa | Jeremiášova 35, 37001 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Věra Stašková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 26.3.2016 |
Adresa | Skuherského 1401/94, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Bohuslav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 26.3.2016 |
Adresa | Skuherského 92, České Budějovice |
člen představenstva | Miroslav Syrovátka |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 26.3.2016 |
Adresa | Skuherského 1403/90, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Blanka Korešová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 26.3.2016 |
Adresa | Jeremiášova 1399/37, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Dagmar Štvrtecká |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 26.3.2016 |
Adresa | Jeremiášova 39, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Martin Maděra |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 14.5.2014 |
Adresa | Jeremiášova 31, 37001 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Zdeněk Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 21.12.2013 |
Adresa | Jeremiášova 33, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Bohuslav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2002 do 15.6.2010 |
Adresa | Skuherského 92, České Budějovice |
člen představenstva | Miroslav Syrovátka |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2005 do 15.6.2010 |
Adresa | Skuherského 1403/90, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Blanka Korešová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2005 do 15.6.2010 |
Adresa | Jeremiášova 1399/37, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Ludmila Taberyová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 15.6.2010 |
Adresa | Jeremiášova 27, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Ing. Vladimíra Schrammová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 15.6.2010 |
Adresa | Jeremiášova 35, 37001 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Jaromír Pípal |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 15.6.2010 |
Adresa | Jeremiášova 33, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Martin Maděra |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 15.6.2010 |
Adresa | Jeremiášova 31, 37001 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Dagmar Štvrtecká |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2009 do 15.6.2010 |
Adresa | Jeremiášova 39, 37001 České Budějovice |
předseda představenstva | Martin Šimánek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2009 do 15.6.2010 |
Adresa | Skuherského 94, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Dagmar Štvrtecká |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 25.7.2009 |
Adresa | Jeremiášova 39, 37001 České Budějovice |
předseda představenstva | Jan Samec |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 25.7.2009 |
Adresa | Jeremiášova 29, 37001 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Martin Šimánek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 25.7.2009 |
Adresa | Skuherského 94, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Martin Šimánek |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 21.5.2008 |
Adresa | Skuherského 94, 37001 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Martin Maděra |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 21.5.2008 |
Adresa | Jeremiášova 31, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Stanislav Bíca |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 6.10.2006 |
Adresa | Skuherského 1404/88, České Budějovice 3 |
člen představenstva | Martin Maděra |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 6.10.2006 |
Adresa | Jeremiášova 1396/31, České Budějovice 3 |
první místopředseda | Jaroslava Koťová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 6.10.2006 |
Adresa | Skuherského 1401/94, České Budějovice 3 |
člen představenstva | Pavel Voborský |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2000 do 6.10.2006 |
Adresa | Jeremiášova 35, České Budějovice |
předseda představenstva | Jan Dryje |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2002 do 6.10.2006 |
Adresa | Jeremiášova 27, České Budějovice |
místopředseda představenstva | JUDr. Jan Taraba |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2002 do 6.10.2006 |
Adresa | Jeremiášova 39, České Budějovice |
člen představenstva | Marie Kupilíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2002 do 6.10.2006 |
Adresa | Jeremiášova 33, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Jan Samec |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2002 do 6.10.2006 |
Adresa | Jeremiášova 29, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Vladimír Kubec |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2002 do 20.10.2005 |
Adresa | Skuherského 90, České Budějovice |
člen představenstva | Vladislav Starý |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2002 do 20.10.2005 |
Adresa | Jeremiášova 37, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Hana Turková |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2000 do 26.11.2002 |
Adresa | Jeremiášova 37, České Budějovice |
člen představenstva | Adolf Lacina |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2002 do 26.11.2002 |
Adresa | Jeremiášova 29, České Budějovice |
člen představenstva | Marie Havlíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2002 do 26.11.2002 |
Adresa | Jeremiášova 33, České Budějovice |
druhý místopředseda | Jan Dryje |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 22.3.2002 |
Adresa | Jeremiášova 1394/27, České Budějovice 3 |
člen představenstva | Marie Kupilíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 22.3.2002 |
Adresa | Jeremiášova 1397/33, České Budějovice 3 |
předseda družstva | David Volek |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 22.3.2002 |
Adresa | Jeremiášova 1395/29, České Budějovice 3 |
člen představenstva | JUDr. Jan Taraba |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 22.3.2002 |
Adresa | Jeremiášova 1400/39, České Budějovice 3 |
člen představenstva | Miroslav Syrovátka |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 22.3.2002 |
Adresa | Skuherského 90, České Budějovice 3 |
člen představenstva | Bohdana Smolíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 22.3.2002 |
Adresa | Skuherského 1402/92, České Budějovice 3 |
člen představenstva | Růžena Vondrušková |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 21.7.2000 |
Adresa | Jeremiášova 1399/37, České Budějovice 3 |
člen představenstva | Jitka Czopová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 21.7.2000 |
Adresa | Jeremiášova 1398/35, České Budějovice 3 |
IČO: | 25177320 |
---|---|
Firma: | "^Bytové družstvo Jeremiáš"^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 5. 1998 |
Sídlo: | Jeremiášova 1399/37, České Budějovice 37001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |