"^BOST ČR, s.r.o."^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^BOST ČR, s.r.o."^ (63910934) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V Oboře 232, 39470 Kamenice nad Lipou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 1996 a je stále aktivní. "^BOST ČR, s.r.o."^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o "^BOST ČR, s.r.o."^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^BOST ČR, s.r.o."^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 20. 3. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5956 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63910934 | |
Jméno: | "BOST ČR, s.r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.3.1996 |
Zapsána dne: | 20.3.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.3.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Oboře 232, Kamenice nad Lipou 39470, Česká republika | 1.12.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.12.2011 |
Poradenství v otázkách životního prostředí a provádění prací s tímto souvisejících. | 20.3.1996 - 19.12.2011 |
jednatel | Věra Tokarčíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 |
Adresa | Jarmily Hanzálkové 852, 39470 Kamenice nad Lipou |
jednatel | Věra Zámečníková |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2011 do 1.12.2016 |
Adresa | 232, 39470 Kamenice nad Lipou |
jednatel | Věra Zámečníková |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1996 do 19.12.2011 |
Adresa | 232, Kamenice nad Lipou |
IČO (identifikační číslo): | 63910934 |
---|---|
Jméno: | "^BOST ČR, s.r.o."^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 3. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | V Oboře 232, Kamenice nad Lipou 39470 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Věra Tokarčíková |
---|
IČO: | 63910934 |
---|---|
Firma: | "^BOST ČR, s.r.o."^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Kamenice nad Lipou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 3. 1996 |
Sídlo: | V Oboře 232, Kamenice nad Lipou 39470 |
---|
Ubytování |
Poradenství v oblasti řízení |