"^Bělozářka z.s."^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Bělozářka z.s."^ (01444131) je Spolek. Sídlí na adrese Vítěžská 988, 26401 Sedlčany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 "^Bělozářka z.s."^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Bělozářka z.s."^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Bělozářka z.s."^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 25419 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01444131 | |
Jméno: | "Bělozářka z.s." | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vítěžská 988, Sedlčany 26401, Česká republika | 2.10.2018 |
---|---|---|
Adresa: | 15, Jesenice 26401, Česká republika | 22.1.2016 - 2.10.2018 |
Adresa: | 28. října 177, Sedlčany 26401, Česká republika | 1.1.2014 - 22.1.2016 |
Předseda | Martin Kysela |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2016 |
Adresa | 15, 26401 Jesenice |
předseda | Mgr. Jiří Malíček Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 |
Adresa | Herálecká I 1587/3, 14000 Praha |
Předseda | Martin Kysela |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2016 do 2.10.2018 |
Adresa | 15, 26401 Jesenice |
IČO: | 01444131 |
---|---|
Firma: | "^Bělozářka z.s."^ |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Sedlčany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 2. 2013 |
Sídlo: | Vítěžská 988, Sedlčany 26401 |
---|
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |