"^ARS"^ - Aktivní Rodičovský Spolek při ZUŠ G. Waltera v Bílině má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^ARS"^ - Aktivní Rodičovský Spolek při ZUŠ G. Waltera v Bílině (03575977) je Spolek. Sídlí na adrese Mírové náměstí 21/16, 41801 Bílina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2014 "^ARS"^ - Aktivní Rodičovský Spolek při ZUŠ G. Waltera v Bílině má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^ARS"^ - Aktivní Rodičovský Spolek při ZUŠ G. Waltera v Bílině nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^ARS"^ - Aktivní Rodičovský Spolek při ZUŠ G. Waltera v Bílině na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 12. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9295 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03575977 | |
Jméno: | "ARS" - Aktivní Rodičovský Spolek při ZUŠ G. Waltera v Bílině | |
Právní forma: | Spolek | 12.12.2014 |
Zapsána dne: | 12.12.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mírové náměstí 21/16, Bílina 41801, Česká republika | 12.12.2014 |
---|
Předseda | Lenka Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2018 |
Adresa | 105, 68001 Ludíkov |
Člen | Zuzana Dančová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2018 |
Adresa | Sídliště Za Chlumem 739, 41801 Bílina |
Místopředseda | Eliška Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Sídliště Za Chlumem 797, 41801 Bílina |
Člen | Štěpánka Pávková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 |
Adresa | Jenišovská 384, 41801 Bílina |
Pokladník | Miluše Bartošová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 |
Adresa | Čapkova 855, 41801 Bílina |
Místopředseda | Eliška Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 5.5.2021 |
Adresa | Sídliště Za Chlumem 797, 41801 Bílina |
Předseda | Lenka Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2018 do 25.4.2018 |
Adresa | Břežánská 50/4, 41801 Bílina |
Předseda | Lenka Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 16.3.2018 |
Adresa | Mírové náměstí 88/11, 41801 Bílina |
Předseda | Lenka Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 16.3.2018 |
Adresa | Mírové náměstí 88/11, 41801 Bílina |
Člen | Zuzana Dančová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 15.2.2018 |
Adresa | Sídliště Za Chlumem 758, 41801 Bílina |
Člen | Zuzana Dančová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 15.2.2018 |
Adresa | Sídliště Za Chlumem 758, 41801 Bílina |
Předseda | Lenka Kvěchová Výborná |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 12.7.2017 |
Adresa | Mírové náměstí 88/11, 41801 Bílina |
IČO: | 03575977 |
---|---|
Firma: | "^ARS"^ - Aktivní Rodičovský Spolek při ZUŠ G. Waltera v Bílině |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Bílina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 12. 2014 |
Sídlo: | Mírové náměstí 21/16, Bílina 41801 |
---|
Umělecká tvorba |