"^Air Filters F"^ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Air Filters F"^ s.r.o. (28670094) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nové náměstí 745, 41108 Štětí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2008 "^Air Filters F"^ s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o "^Air Filters F"^ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Air Filters F"^ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26145 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28670094 | |
Jméno: | "Air Filters F" s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.7.2008 |
Zapsána dne: | 28.7.2008 |
Základní kapitál | 21 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.2.2010 | |
Základní kapitál | 12 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.9.2008 - 24.2.2010 | |
Základní kapitál | 1 700 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.7.2008 - 26.9.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nové náměstí 745, Štětí 41108, Česká republika | 28.7.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.9.2008 |
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely | 28.7.2008 - 26.9.2008 |
Jednatel | Alexey Skvortsov |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2009 |
Adresa | , Federativný prospekt č. 21, blok 2, byt 55, Moskva |
Jednatel | Oleg Provolovich |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2009 |
Adresa | , ul. Bolšoj Fakelnyj č. 6/12, byt 1, Moskva |
Jednatel | Valentina Alekseeva |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2009 |
Adresa | , Sovětská 48, byt 65, Moskevská oblast, Serpuchov |
Jednatel | Ing. Boris Fomin |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2008 |
Adresa | Nové náměstí 745, 41108 Štětí |
IČO: | 28670094 |
---|---|
Firma: | "^Air Filters F"^ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Štětí |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 7. 2008 |
Sídlo: | Nové náměstí 745, Štětí 41108 |
---|
Výroba buničiny, papíru a lepenky |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |