32 BJ Pražská, bytové družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
32 BJ Pražská, bytové družstvo v likvidaci (26891361) je Družstvo. Sídlí na adrese Pražská 1743/44, 66902 Znojmo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 2003 32 BJ Pražská, bytové družstvo v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o 32 BJ Pražská, bytové družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 32 BJ Pražská, bytové družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3796 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26891361 | |
Jméno: | 32 BJ Pražská, bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 25.4.2003 |
Zapsána dne: | 25.4.2003 | |
Dne 23.08.2024 rozhodla členská schůze družstva o zrušení družstva s likvidací. | 23.8.2024 | |
Družstvo se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. | 3.10.2014 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.4.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 1743/44, Znojmo 66902, Česká republika | 13.9.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská 1743/44, Znojmo 66902, Česká republika | 22.11.2011 - 13.9.2021 |
Adresa: | Pražská 1743/44, Znojmo 66902, Česká republika | 9.2.2005 - 22.11.2011 |
Adresa: | Alšova 992/10, Znojmo 66902, Česká republika | 25.4.2003 - 9.2.2005 |
člen představenstva | Ing. arch. Jaroslav Poláček |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2024 |
Adresa | 47, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Hana Kolářová |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2021 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Šárka Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2021 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Tomáš Mudrych |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2021 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
předseda představenstva | ing. Václav Vavřina |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2021 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Ing. arch. Jaroslav Poláček |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2021 do 17.4.2024 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Luboš Texl |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 11.9.2021 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
předseda představenstva | ing. Václav Vavřina |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 11.9.2021 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Šárka Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 11.9.2021 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Tomáš Mudrych |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 11.9.2021 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Jaroslav Poláček |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2015 do 11.9.2021 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Jaroslav Poláček |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 31.12.2015 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Ing. Karel Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2005 do 3.10.2014 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
předseda představenstva | ing. Václav Vavřina |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2005 do 3.10.2014 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Ing. arch. Jaroslav Poláček |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2005 do 3.10.2014 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | ing. Václav Vavřina |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2005 do 3.10.2014 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Ing. Luboš Texl |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2005 do 3.10.2014 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Michal Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2008 do 3.10.2014 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
člen představenstva | Milan Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2005 do 28.2.2008 |
Adresa | Pražská 1743/44, 66902 Znojmo |
předseda | Ing. Miroslav Šimeček |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2003 do 9.2.2005 |
Adresa | Palliardiho 1353/37, 66902 Znojmo |
IČO: | 26891361 |
---|---|
Firma: | 32 BJ Pražská, bytové družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 4. 2003 |
Sídlo: | Pražská 1743/44, Znojmo 66902 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |