3 K Praha, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
3 K Praha, spol. s r.o. (45243638) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vršovická 813/58, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1991 3 K Praha, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o 3 K Praha, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 3 K Praha, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6585 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45243638 | |
Jméno: | 3 K Praha, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.12.1991 |
Zapsána dne: | 31.12.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.11.2014 | |
Datum sepsání notářského zápisu: 20.12.1991 | 31.12.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.12.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vršovická 813/58, Praha 10100, Česká republika | 11.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Vršovická 813/58, Praha 10100, Česká republika | 22.2.1999 - 11.11.2014 |
Adresa: | Vršovická 334/60, Praha 10100, Česká republika | 31.12.1991 - 22.2.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.11.2014 |
obchodní činnost s průmyslovým, textilním, drogistickým zbožím, dřevařskými výrobky, stavebními hmotami, velko- i maloobchodní | 31.12.1991 - 11.11.2014 |
nákup, prodej, pronájem nemovitostí | 31.12.1991 - 11.11.2014 |
leasingová činnost | 31.12.1991 - 11.11.2014 |
zprostředkovatelská a obstarávatelská činnost | 31.12.1991 - 11.11.2014 |
reklamní činnost | 31.12.1991 - 11.11.2014 |
Jednatel | Yvonna Floderová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2021 |
Adresa | Vršovická 813/58, 10100 Praha |
jednatel | Roland Schäfer |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2014 do 23.1.2021 |
Adresa | Vršovická 813/58, 10100 Praha |
Jednatel | Roland Schäfer |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1991 do 11.11.2014 |
Adresa | Grűntenstrasse 10 , Buchlos, SRN |
IČO: | 45243638 |
---|---|
Firma: | 3 K Praha, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 12. 1991 |
Sídlo: | Vršovická 813/58, Praha 10100 |
---|
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |