2live, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
2live, s.r.o. (28493729) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 12. 2008 2live, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o 2live, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 2live, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 145649 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28493729 | |
Jméno: | 2live, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.12.2008 |
Zapsána dne: | 5.12.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.12.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ungarova 678, Praha 10 10800, Česká republika | 5.12.2008 |
---|
Jednatel | Josef Mikáska |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2023 |
Adresa | Přívozní 1600/2b, 17000 Praha |
Jednatel | Jiří Keršláger |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2022 do 6.9.2023 |
Adresa | Radlická 2343/48, 15000 Praha |
Jednatel | Jiří Keršláger |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 do 9.11.2022 |
Adresa | Počernická 385/84, 10800 Praha |
jednatel | Michaela Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2022 do 18.8.2022 |
Adresa | Počernická 385/84, 10800 Praha |
jednatel | Michaela Keršlágerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2021 do 20.7.2022 |
Adresa | Počernická 385/84, 10800 Praha |
jednatel | Michaela Keršlágerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2008 do 12.6.2021 |
Adresa | Počernická 84, 10800 Praha 10 |
IČO: | 28493729 |
---|---|
Firma: | 2live, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 12. 2008 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |