29. Pávkovský spolek Tábor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Nad Záhybem 361, 39001 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 2014 29. Pávkovský spolek Tábor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o 29. Pávkovský spolek Tábor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 29. Pávkovský spolek Tábor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 29. 5. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6449 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02979667 | |
Jméno: | 29. Pávkovský spolek Tábor | |
Zapsána dne: | 29.5.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 29.5.2014 - 2.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Záhybem 361, Tábor 39001, Česká republika | 2.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Kotnovská 175/20, Tábor 39001, Česká republika | 29.5.2014 - 2.6.2015 |
předseda výboru | Ondřej Holický |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2020 |
Adresa | Žerotínova 1742/54, 13000 Praha |
člen výboru | Kateřina Füllsacková |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 |
Adresa | 185, 37841 Jarošov nad Nežárkou |
člen výboru | Karolína Koblihová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 |
Adresa | Angela Kančeva 2299, 39002 Tábor |
předseda výboru | Ondřej Holický |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2015 do 6.11.2020 |
Adresa | Ant. Barcala 1277/26, 37005 České Budějovice |
místopředseda výboru | David Prokeš |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 25.9.2019 |
Adresa | Na blatech 243/7, 18200 Praha |
člen výboru | Nataša Havlíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2015 do 8.4.2016 |
Adresa | Trocnovská 2644, 39002 Tábor |
člen výboru | Nataša Trnavská |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 26.8.2015 |
Adresa | Berlínská 2755/9, 39005 Tábor |
předseda výboru | Pavel Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 2.6.2015 |
Adresa | Táboritů 607/8, 39102 Sezimovo Ústí |
IČO: | 02979667 |
---|---|
Firma: | 29. Pávkovský spolek Tábor |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 5. 2014 |
Sídlo: | Nad Záhybem 361, Tábor 39001 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |