1A-STAVSPOL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
1A-STAVSPOL s.r.o. (27237699) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hábova 1563/6, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 2005 1A-STAVSPOL s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o 1A-STAVSPOL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 1A-STAVSPOL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 5. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 106720 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27237699 | |
Jméno: | 1A-STAVSPOL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.5.2005 |
Zapsána dne: | 4.5.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.5.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hábova 1563/6, Praha 5 15500, Česká republika | 4.5.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 4.5.2005 |
Jednatel | Vladimír Šimánek |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 |
Adresa | Hábova 1563/6, 15500 Praha |
Jednatel | Ing. Martin Hrubeš |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2021 |
Adresa | Jungmannova 382, 26701 Králův Dvůr |
Jednatel | Ing. Martin Hrubeš |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2005 do 5.4.2021 |
Adresa | Jungmannova 382, 26701 Králův Dvůr |
Jednatel | Vladimír Šimánek |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2005 do 12.3.2021 |
Adresa | Hábova 1563/6, 15500 Praha 5 |
IČO: | 27237699 |
---|---|
Firma: | 1A-STAVSPOL s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 5. 2005 |
Sídlo: | Hábova 1563/6, Praha 15500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |