153 s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
153 s.r.o. "^v likvidaci"^ (27894941) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Veleslavínova 425/11A, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 2007 a je stále aktivní. 153 s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o 153 s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 153 s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 5. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34057 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27894941 | |
Jméno: | NAM SAN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.5.2007 |
Zapsána dne: | 4.5.2007 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 1. 2023, č.j. 29 Cm 145/2022-10, které nabylo právní moci dne 24. 1. 2023, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 13.7.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.3.2015 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 4.5.2007 - 11.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Veleslavínova 425/11A, Ostrava 70200, Česká republika | 7.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Nové Dvory-Hlíny 1940, Frýdek Místek 73801, Česká republika | 11.8.2009 - 12.4.2011 |
Adresa: | Bělohorská 277/160, Praha 6 16000, Česká republika | 4.5.2007 - 11.8.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 11.3.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.3.2015 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 11.3.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.5.2007 - 11.3.2015 |
jednatel | Seongkyeong Jeong |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2010 |
Adresa | , Pung Am-Dong, Seo-Ku, Kwang Ju 664-6 |
jednatel | Jinhee Chung |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 |
Adresa | , Pung Am-Dong, Seo-Ku, Kwang Ju 664-6 |
jednatel | Sukja Kim |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 |
Adresa | , Pung Am-Dong, Seo-Ku, Kwang Ju, 664-6 |
jednatel | Seongyeong Jeong |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 do 19.8.2010 |
Adresa | , Pung Am-Dong, Seo-Ku, Kwang Ju 664-6 |
jednatel | Jinhee Chung |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2009 do 29.12.2009 |
Adresa | , Pung Am-Dong, Seo-Ku, Kwang Ju 664-6 |
jednatel | Sukja Kim |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2009 do 29.12.2009 |
Adresa | , Pung Am-Dong, Seo-Ku, Kwang Ju, 664-6 |
jednatel | Seongyeong Jeong |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2009 do 29.12.2009 |
Adresa | , Pung Am-Dong, Seo-Ku, Kwang Ju 664-6 |
jednatel | Huyn Ok Kim |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2007 do 11.8.2009 |
Adresa | Tibetská 806/2, Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 27894941 |
---|---|
Jméno: | 153 s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 5. 2007 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Veleslavínova 425/11, Ostrava 70200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2009 |
IČO: | 27894941 |
---|---|
Firma: | 153 s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 5. 2007 |
Sídlo: | Veleslavínova 425/11, Ostrava 70200 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |