128.cz, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
128.cz, s.r.o. (25365266) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 128, 73936 Sedliště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 1997 128.cz, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o 128.cz, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 128.cz, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15265 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25365266 | |
Jméno: | 128.cz, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.1.1997 |
Zapsána dne: | 29.1.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.2.2016 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.1.1997 - 29.2.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 128, Sedliště 73936, Česká republika | 27.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 290, Skalice , Česká republika | 29.1.1997 - 18.10.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 7.3.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.2.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.1.1997 - 29.2.2016 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby, služeb a zakázek | 29.1.1997 - 29.2.2016 |
účetnictví | 29.1.1997 - 4.3.2016 |
Jednatel | Petr Mauler |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 |
Adresa | 128, 73936 Sedliště |
jednatel | Petr Mauler |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 29.2.2016 |
Adresa | 128, 73936 Sedliště |
jednatel | Petr Mauler |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 27.8.2015 |
Adresa | 128, 73936 Sedliště |
jednatel | Petr Mauler |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2007 do 17.12.2007 |
Adresa | 128, 73936 Sedliště |
jednatel | Petr Mauler |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.1997 do 18.10.2007 |
Adresa | J. z Poděbrad 2680, Frýdek-Místek |
IČO: | 25365266 |
---|---|
Firma: | 128.cz, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Sedliště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 1. 1997 |
Sídlo: | 128, Sedliště 73936 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Živočišná výroba |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu |
Zpracování osiva pro účely množení |
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Sladkovodní akvakultura |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |