108 Partners a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
108 Partners a.s. (06911897) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 2018 108 Partners a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o 108 Partners a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 108 Partners a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 3. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 23303 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06911897 | |
Jméno: | Lindholm Investment, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.3.2018 |
Zapsána dne: | 1.3.2018 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.3.2018 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 90 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 1 | 5.9.2022 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 1.3.2018 - 5.9.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na poříčí 1079/3a, Praha 11000, Česká republika | 2.2.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Valdštejnské náměstí 163/2, Praha 11800, Česká republika | 15.9.2022 - 15.12.2022 |
Adresa: | U kamýku 284/11, Praha 14200, Česká republika | 1.3.2018 - 15.9.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.3.2018 - 5.9.2022 |
Správa vlastního majetku | 1.3.2018 - 5.9.2022 |
Člen představenstva | Ing. Jakub Holec |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2022 |
Adresa | Františka Křížka 1394/27, 17000 Praha |
člen představenstva | Mgr. Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2018 do 5.9.2022 |
Adresa | U kamýku 284/11, 14200 Praha |
IČO: | 06911897 |
---|---|
Firma: | 108 Partners a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 3. 2018 |
Sídlo: | Na poříčí 1079/3, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |