1. Reality CZ+, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
1. Reality CZ+, s.r.o. (26981670) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hlaváčkovo nám. 217/1, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 9. 2005 a je stále aktivní. 1. Reality CZ+, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o 1. Reality CZ+, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 1. Reality CZ+, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 9. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 49676 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26981670 | |
Jméno: | 1. Reality CZ+, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.9.2005 |
Zapsána dne: | 14.9.2005 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 30.7.2014 - 23.9.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.9.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlaváčkovo nám. 217/1, Prostějov 79601, Česká republika | 23.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hlaváčkovo nám. 1, Prostějov 79601, Česká republika | 14.9.2005 - 23.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.7.2014 |
realitní činnost | 14.9.2005 - 30.7.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 14.9.2005 - 30.7.2014 |
jednatel | Mgr. Tomáš Baše |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Vrahovická 3189/1, 79601 Prostějov |
jednatel | Aleš Štursa |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | 473, 79806 Otaslavice |
jednatel | Aleš Štursa |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2013 do 23.9.2016 |
Adresa | 473, 79806 Otaslavice |
jednatel | Mgr. Tomáš Baše |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2014 do 23.9.2016 |
Adresa | Vrahovická 3189/1, 79601 Prostějov |
jednatel | Mgr. Tomáš Baše |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2005 do 1.8.2014 |
Adresa | Vrahovická 3189/1, 79601 Prostějov |
jednatel | Aleš Štursa |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2005 do 31.8.2013 |
Adresa | 473, 79806 Otaslavice |
IČO (identifikační číslo): | 26981670 |
---|---|
Jméno: | 1. Reality CZ+, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 9. 2005 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hlaváčkovo nám. 217/1, Prostějov 79601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Aleš Štursa |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Tomáš Baše |
IČO: | 26981670 |
---|---|
Firma: | 1. Reality CZ+, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 9. 2005 |
Sídlo: | Hlaváčkovo nám. 217/1, Prostějov 79601 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |