Vladimír Javůrek
|
10434721
|
24.3.1993 |
M + S IMMOBILIEN PRAG, s.r.o. v likvidaci
|
25123467
|
23.4.1997 - 18.12.2019
|
ANV-Ecobusiness, spol. s r.o. v likvidaci
|
25132482
|
28.5.1997 - 2.5.2018
|
MORTGAGE s.r.o.
|
25148923
|
5.8.1997 |
TALA PRAHA s.r.o. v likvidaci
|
25689169
|
19.8.1998 - 31.10.2023
|
LUCENA s.r.o. v likvidaci
|
25966430
|
28.3.2002 - 30.1.2016
|
Int-R.SoftHouse s.r.o. v likvidaci
|
26129345
|
17.11.1999 - 20.7.2021
|
Gugs Bunny, s.r.o. v likvidaci
|
26136074
|
8.12.1999 - 11.8.2020
|
ILLAT s.r.o. v likvidaci
|
26136732
|
9.12.1999 |
ALDIMEL, s.r.o. v likvidaci
|
26140721
|
20.12.1999 |
Ad multos annos, s.r.o. v likvidaci
|
26145600
|
10.1.2000 |
Amovendos, s.r.o. v likvidaci
|
26148803
|
20.1.2000 - 28.11.2023
|
Rio International, s.r.o. v likvidaci
|
26169711
|
10.4.2000 - 19.2.2019
|
5th DIMENSION s.r.o.
|
26187035
|
3.7.2000 |
Jasmine Transfer,s.r.o. v likvidaci
|
26188767
|
17.7.2000 - 1.3.2019
|
NATA & INTER.CZ s.r.o. v likvidaci
|
26204657
|
12.10.2000 - 6.3.2018
|
IREN & COMPAN.CZ s.r.o.
|
26204665
|
12.10.2000 |
SVBT s.r.o. v likvidaci
|
26212439
|
21.11.2000 |
VADLEN s.r.o., v likvidaci
|
26451221
|
31.5.2001 - 5.11.2021
|
Heptan s.r.o. v likvidaci
|
26468662
|
1.8.2001 - 28.1.2020
|
LOMUANI, s.r.o. v likvidaci
|
26744287
|
11.12.2002 - 9.11.2016
|
L-Jet Consulting Service s.r.o.
|
26756781
|
3.2.2003 |
K - RAPIRA s.r.o. v likvidaci
|
27071812
|
2.7.2003 |
Swiss Investment Group s.r.o.
|
27089991
|
24.9.2003 |
Astra - S s.r.o. v likvidaci
|
27114058
|
2.2.2004 - 10.7.2019
|
Mesopotamia s.r.o.
|
27137503
|
6.4.2004 |
OZ Group s.r.o.
|
27153991
|
27.5.2004 |
Aktinol s.r.o., v likvidaci
|
27159710
|
16.6.2004 - 28.5.2019
|
HOTELS INTERNATIONAL s.r.o.
|
27186555
|
11.10.2004 |
DDR s.r.o.
|
27888011
|
19.4.2007 |
AVALISTA s.r.o.
|
27933237
|
24.7.2007 |
Rotačka s.r.o.
|
61056235
|
13.3.1996 - 21.3.2017
|
Nataliya Kralka
|
67656382
|
31.12.1997 |
Malý soukromý podnik K O R O N A v České republice - organizační složka
|
67779875
|
17.2.1998 |