Ulice: | Pohnertova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1119 |
Číslo orientační: | 9 |
Obec: | Praha |
Městská část: | Praha 8 |
Část obce: | Kobylisy |
PSČ: | 182 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 740238.00 x : 1038483.00
Long : 14.448251111111 Lat : 50.130963611111 N : 50° 7' 51.469" E : 14° 26' 53.704" |
Jméno subjektu | IČO subjektu | Platnost údajů od - do |
---|---|---|
Ing. Anna Bochová Pilíková | 02556952 | 15.1.2014 |
Společenství vlastníků Pohnertova 1119 | 03169847 | 8.8.2014 |
Martin Věříš | 03577171 | 19.11.2014 |
Ivo Raschter | 04715616 | 13.1.2016 |
Petr Vítek | 06834884 | 5.2.2018 |
Aneta Bubníková | 08149330 | 7.5.2019 |
Vojtěch Maršál | 08938415 | 10.2.2020 |
Martin Zirkl | 08991472 | 26.2.2020 |
AB Build s.r.o. | 09474064 | 2.9.2020 |
Hana Maršálová | 09792171 | 4.1.2021 |
Miroslav Brožek | 14966034 | 1.2.1991 |
Vlasta Zirklová | 15306526 | 9.1.1991 |
Jan Bárta | 16068904 | 31.1.1991 |
Pavel Růžek | 16148291 | 25.2.1991 |
Erik Fišer | 17471028 | 29.8.2022 |
Ivan Seidl | 18943047 | 16.5.1991 |
Linda Seidlová | 19606745 | 9.8.2023 |
DRUŽSTVO POHNERTOVA 9 v likvidaci | 25607332 | 10.9.1997 - 18.3.2017 |
Jindřich Vála | 41757939 | 23.8.1991 |
Vlasta Babyčová | 41992750 | 8.3.1994 |
Mgr. Antonín Kračman | 42513120 | 28.9.1991 |
Julie Fuchsová | 42566631 | 13.11.1990 |
Ing. Martin Boch | 44246145 | 10.12.1991 |
Ing. Miroslav Fuchs | 45775354 | 21.9.1992 |
Anton Babyč | 60218681 | 22.4.1994 |
MUDr. Boris Kostov | 60461497 | 21.11.1994 - 31.12.2021 |
Ing. Pavel Maršál | 61833398 | 23.11.1994 |
EBA Praha, s.r.o. | 63077035 | 31.3.1995 |
Miroslav Brožek | 66850894 | 2.9.1997 |
Jan Zirkl | 67753876 | 3.6.1998 |
Petr Vítek | 70096511 | 30.1.2002 |
Jakub Janský | 71564071 | 9.11.2005 |
Miluše Plátková | 71639284 | 23.10.2002 |
Ing. Vít Jakoubek | 74422677 | 7.3.2007 |
Karolína Chovančíková | 87867265 | 23.5.2011 |