Anderle a Vališ, advokátní kancelář, s.r.o.
|
17129753
|
10.5.2022 |
Soňa Trübenekr
|
17503426
|
1.9.2022 |
Mgr. Dita Patáková, advokát
|
21718334
|
15.7.2024 |
ADRM, a.s.
|
24156868
|
7.9.2011 |
Viking Sport & Nutrition s.r.o.
|
24239861
|
31.10.2012 |
off group s.r.o. v likvidaci
|
24802921
|
2.2.2011 |
Jan Hřebíček
|
25807471
|
10.3.1995 |
SKY SELECT INT., s.r.o.
|
26237466
|
11.1.2001 |
AGENTURA HELAS , s.r.o.
|
26744279
|
18.12.2002 |
FITNESS SOLUTIONS International, s.r.o. v likvidaci
|
27406661
|
14.12.2005 - 29.7.2024
|
SKY SOLUTION,s.r.o.
|
27620271
|
25.11.2006 |
Gordon Ramsay Prague Limited, organizační složka
|
28163834
|
26.9.2007 - 31.7.2024
|
Gestin Holding, s.r.o.
|
28391306
|
30.4.2008 |
Gestin Centrum, s.r.o.
|
28510984
|
31.12.2008 |
RANDION Alfa s.r.o. v likvidaci
|
28955838
|
2.9.2009 |
Lionheart a.s. v likvidaci
|
29141028
|
11.12.2012 |
Anderle Karel, Mgr.Ing., advokát
|
71332235
|
1.7.2005 |
Mgr. Martin Vališ, advokát
|
71470565
|
1.2.2009 |
Mgr. Bagrat Verdiyan, advokát
|
72014865
|
1.9.2009 |
Mgr. Pavla Hřebíčková
|
76232751
|
1.4.2008 |
Jakub Trübenekr
|
87513439
|
5.1.2011 |