KLIMAK, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KLIMAK, s.r.o. (48534595) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Stárkou 1599/37, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 1993 a je stále aktivní. KLIMAK, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KLIMAK, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KLIMAK, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18872 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48534595 | |
Jméno: | KLIMATIK PRAHA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.3.1993 |
Zapsána dne: | 25.3.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.10.2014 |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Stárkou 1599/37, Praha 4 14000, Česká republika | 3.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Fričova 892/13, Praha 12000, Česká republika | 24.10.2016 - 3.8.2024 |
Adresa: | Fričova 892/13, Praha 12000, Česká republika | 13.7.1995 - 24.10.2016 |
Adresa: | Bzenecká 48/3, Praha 15521, Česká republika | 25.3.1993 - 13.7.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel | 30.3.2005 |
projektová činnost ve výstavbě | 30.3.2005 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 30.3.2005 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury | 30.3.2005 |
projektování elektrických zařízení | 30.3.2005 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 30.3.2005 |
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny | 30.3.2005 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazenmých plynových zařízení a plnění nádob na plyny | 30.3.2005 |
izolatérství | 30.3.2005 |
vodoinstalatérství, topenářství | 30.3.2005 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 15.5.1997 |
opravy a servis vzduchotechnických zařízení (v režimu živnsoti volné) | 5.6.1996 |
dodavatelská a inženýrská činnost v oboru vzduchotechniky | 25.3.1993 |
projektování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení | 25.3.1993 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 25.3.1993 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.3.1993 |
jednatel | Ing. Jiří Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2014 |
Adresa | Polákova 176/3, 15900 Praha |
jednatel | Ing. Martin Nový |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2014 |
Adresa | Volmanova 2001, 25088 Čelákovice |
jednatel | Petr Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2014 |
Adresa | Plavecká 464, 25242 Jesenice |
jednatel | Ing. Martin Nový |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2005 do 9.10.2014 |
Adresa | Mezilesí 2070/44, 19300 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2005 do 9.10.2014 |
Adresa | Prodloužená 176/6, 15900 Praha 5 |
jednatel | Petr Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2001 do 9.10.2014 |
Adresa | Plavecká 464, 25242 Jesenice |
jednatel | ing. Lubomír Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2000 do 30.3.2005 |
Adresa | Písnické zahrady 458/14, 14200 Praha |
jednatel | Petr Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.1997 do 25.8.2001 |
Adresa | Brandlova 1382/16, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Alena Macečková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.1997 do 22.3.2000 |
Adresa | K rovinám 544/15, 15800 Praha |
jednatel | Petr Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1995 do 13.3.1997 |
Adresa | Brandlova 1382/16, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Alena Macečková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1995 do 13.3.1997 |
Adresa | K rovinám 544/15, 15800 Praha |
jednatel | Ing. Alena Macečková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1994 do 13.7.1995 |
Adresa | Na spojce 86/5, 10100 Praha |
jednatel | Petr Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1994 do 13.7.1995 |
Adresa | Macurova 1382 , Praha 4 - Chodov |
jednatelé | Jan Hřebec |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1993 do 19.5.1994 |
Adresa | Na srpečku 407/18, 15200 Praha |
Člen statutárního orgánu | Ivana Pencová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1993 do 19.5.1994 |
Adresa | Hostivická 5/18, 15521 Praha |
ing. | Alena Švarcova |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1993 do 19.5.1994 |
Adresa | Na spojce 86/5, 10100 Praha |
Člen statutárního orgánu | Petr Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1993 do 19.5.1994 |
Adresa | Macurova , Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 48534595 |
---|---|
Jméno: | KLIMAK, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 9 |
Sídlo: | Pod Stárkou 1599/37, Praha 4 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Barcal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Nový |
Člen statutárního orgánu: | Petr Barcal |
IČO: | 48534595 |
---|---|
Firma: | KLIMAK, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 3. 1993 |
Sídlo: | Pod Stárkou 1599/37, Praha 14000 |
---|
Výroba kovových nádrží a zásobníků |
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní stavební instalace |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |